Steen Grosen Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 22. dec. 1982 (41 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | HANNIBAL TOURS A/S (Direktør) |
Største overskud: | 10.892' DKK NYHAVN REJSER A/S (2017-18) |
Største underskud: | -9.898' DKK NYHAVN REJSER A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 28.989' DKK NYHAVN REJSER A/S (2017-18) |
Største gæld: | 95.830' DKK NYHAVN REJSER A/S (2014-15) |
Flest årsværk: | 73 årsværk hos NYHAVN REJSER A/S (2014-15) |
Længste aktivitet: | Direktør af HANNIBAL TOURS A/S (21 år) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1982 ved HANNIBAL TOURS A/S (tidligere YOU-ING ApS) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Steen Grosen Andersen i 21 år, før fratrædelsen den 5. januar 2004.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor rejsebureauer, turarrangerende. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 10. juni 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Steen Grosen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
byGrosen ApS
Via Steen Grosen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Steen Grosen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2024 -
byGrosen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.09.2024
Tidslinje (15)
-
byGrosen ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
Steen Grosen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2024
Registreringsdato: 01.09.2024 -
Steen Grosen Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.09.2024
Registreringsdato: 01.09.2024
Blå bog (fortsat)
Steen har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
02.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.05.2013 - 30.01.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
07.09.2000 - 18.04.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.12.2003 - 31.05.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Steen Grosen Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Steen Grosen Holding ApS (ejer lige nu 100%). Igennem sit holdingselskab Steen Grosen Holding ApS har Steen dermed også ejerandele i byGrosen ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Steen Grosen Andersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.