Bjørn Helvig Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1990 (34 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Adaytum Software A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.540' DKK Ce3 Holding ApS (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 7.833' DKK Ce3 Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 140' DKK Ce3 Holding ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af HBHC HOLDING ApS (10 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1990 hos Adaytum Software A/S (tidligere INSIGHT SYSTEMS ApS) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Bjørn Helvig Christensen i 6 år 5 måneder, inden stoppet den 1. august 1996.
Virksomhedens branche var dengang indenfor udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 29. april 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ce3 Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
PhytoCuro ApS
Via Ce3 Holding ApS -
INSIGHT SYSTEMS ApS
Via Ce3 Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Ce3 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.08.2015
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
HBHC HOLDING ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 18.08.2015
Registreringsdato: 18.08.2015 -
Ce3 Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.08.2015
Registreringsdato: 18.08.2015 -
Ce3 Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.08.2015
Registreringsdato: 18.08.2015
Blå bog (fortsat)
Bjørn har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
18.08.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60,1% -
Ejer og Bestyrelsesmedlem
16.02.2005 - 18.08.2015
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Bestyrelsesmedlem
01.03.1990 - 01.08.1996
Direktør
05.12.1997 - 05.12.1997
Bestyrelsesmedlem
05.12.1997 - 27.10.1999
Ejerandel: Intet ejerskab
Bjørn Helvig Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Ce3 Holding ApS (ejer pt. 60,1%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 7.833' DKK. Igennem sit holdingselskab Ce3 Holding ApS har Bjørn dermed også ejerandele i PhytoCuro ApS (33.34-49.99%) samt INSIGHT SYSTEMS ApS (25-33.33%).
Se også koncerndiagram for Bjørn Helvig Christensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Ce3 Holding ApS fremviste et overskud på 1.540' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Bjørn' netværk er Jens Helvig Eriksen.