Niels Roed
Erhvervsaktiv siden: | 10. nov. 1994 (29 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | OSF PORTEFØLJEINVESTERING V A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.487' DKK BRICA SIKRING A/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 5.024' DKK BRICA SIKRING A/S (2014) |
Største gæld: | 3.846' DKK BRICA SIKRING A/S (2023) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos BRICA SIKRING A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BRICA SIKRING A/S (16 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1994 ved OSF PORTEFØLJEINVESTERING V A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Niels Roed i 5 år 7 måneder, før stoppet den 28. juni 2000.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 28. juni 2000.
Bestyrelsesposter (1)
-
BRICA SIKRING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.06.2008
Tidslinje (15)
-
BRICA SIKRING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.06.2008
Registreringsdato: 16.06.2008 -
OSF PORTEFØLJEINVESTERING VI A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.03.2005
Registreringsdato: 30.03.2005 -
OSF PORTEFØLJEINVESTERING I A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.03.2005
Registreringsdato: 30.03.2005
Blå bog (fortsat)
Niels har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.11.1994 - 30.03.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.11.1994 - 30.03.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.11.1994 - 28.06.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.11.1994 - 22.06.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels Roed har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved BRICA SIKRING A/S der præsenterede et overskud på 1.487' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 3 måneder fra 2008 til i dag hos BRICA SIKRING A/S.
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Carsten Roed Øvre.