Per Gran Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 15. dec. 1978 (45 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ARLA FOODS ENERGY A/S (Direktør) |
Største overskud: | 448.429' DKK NORDICOM A/S (Nu: PARK STREET A/S) (2017) |
Største underskud: | -365.484' DKK ARLA FOODS INTERNATIONAL A/S (2018) |
Største egenkapital: | 3.097.496' DKK ARLA FOODS INTERNATIONAL A/S (2017) |
Største gæld: | 15.929.418' DKK FINANSIERINGSSELSKABET MEDANI AF 1980 A/S (Nu: ARLA FOODS FINANCE A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 3.611 årsværk hos GPV INTERNATIONAL A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af ARLA FOODS ENERGY A/S (32 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for nu mange år siden hos ARLA FOODS ENERGY A/S (tidligere BIOGENA A/S) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Per Gran Pedersen i 32 år 2 måneder, før stoppet d. 22. februar 2011.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor produktion af elektricitet. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 461' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GRAN CORPORATE FINANCE ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
GRAN CORPORATE FINANCE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.07.2000
Ejendomme (1)
Tidslinje (46)
-
GPV INTERNATIONAL A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2016
Registreringsdato: 01.04.2016 -
DANMARK PROTEIN A/S
Fratrådt som direktørDato: 07.03.2011
Registreringsdato: 07.03.2011 -
DANMARK PROTEIN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.03.2011
Registreringsdato: 07.03.2011
Blå bog (fortsat)
Per har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 45 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.05.2000 - Stadig aktiv
Direktør
03.07.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
23.10.2009 - 01.04.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
28.12.2007 - 07.03.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.05.2009 - 22.02.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
28.12.2007 - 22.02.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor JUT NR. 2033 ApS (Nu: GRAN CORPORATE FINANCE ApS) kunne fremvise et overskud på 511' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor JUT NR. 2033 ApS (Nu: GRAN CORPORATE FINANCE ApS) kunne fremvise et underskud på 937' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 191.652' DKK (ARLA FOODS INTERNATIONAL A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 34.917' DKK (NORDICOM A/S (Nu: PARK STREET A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.943.808' DKK (ARLA FOODS INTERNATIONAL A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 821' DKK (DANAPAK HOLDING A/S (Nu: ARLA DP HOLDING A/S)).