Michael Lund Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1984 (40 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | H.K.B. A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af H.K.B. A/S (16 år 3 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1984 i H.K.B. A/S (tidligere EUROPEISKA FERIEHUS AB ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Michael Lund Pedersen i 16 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 26. oktober 2000.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 21. maj 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mik & Co
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Mik & Co (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 24.05.2020
Registreringsdato: 24.05.2020 -
EUROPEISKA FERIEHUS AB ApS (Nu: H.K.B. A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.10.2000
Registreringsdato: 26.10.2000 -
EUROPEISKA FERIEHUS AB ApS (Nu: H.K.B. A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.1984
Registreringsdato: 01.07.1984
Blå bog (fortsat)
Michael har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
24.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.07.1984 - 26.10.2000
Ejerandel: Intet ejerskab