Erik Hofmeister
Erhvervsaktiv siden: | 18. mar. 1988 (36 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | TURISTEKSPORTGRUPPEN ØSTJYLLAND ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 645' DKK FONDEN LILLE VILDMOSECENTRET (2015) |
Største underskud: | -10.567' DKK FONDEN LILLE VILDMOSECENTRET (2023) |
Største egenkapital: | 14.536' DKK FONDEN LILLE VILDMOSECENTRET (2021) |
Største gæld: | 5.297' DKK ØSTJYLLANDS TURISTUDVIKLINGSFOND (Nu: FONDEN MIDTJYSK TURISME) (2014) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos FONDEN LILLE VILDMOSECENTRET (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TURISTEKSPORTGRUPPEN ØSTJYLLAND ApS (8 år 6 måneder) |
Det startede i 1988 i TURISTEKSPORTGRUPPEN ØSTJYLLAND ApS (tidligere VGH NR. 518 ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Erik Hofmeister i 8 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 30. september 1996.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1997 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 20. maj 1997.
Bestyrelsesposter (1)
-
FONDEN LILLE VILDMOSECENTRET
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.09.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
FONDEN LILLE VILDMOSECENTRET
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.09.2019
Registreringsdato: 26.09.2019 -
FONDEN MIDTJYSK TURISME
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.05.2016
Registreringsdato: 24.05.2016 -
FONDEN TURISME-SILKEBORG (Nu: FONDEN VISITSILKEBORG) (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2013
Registreringsdato: 31.12.2013
Blå bog (fortsat)
Erik har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2003 - 31.01.2007
Bestyrelsesmedlem
01.01.2013 - 24.05.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.08.2011 - 31.12.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.05.1994 - 20.02.1997
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.03.1988 - 30.09.1996
Ejerandel: Intet ejerskab
Erik Hofmeister har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i FONDEN LILLE VILDMOSECENTRET der præsenterede et overskud på 405' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i FONDEN LILLE VILDMOSECENTRET der præsenterede et underskud på 10.567' DKK.
Erik har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 6 måneder fra 1988 til 1996 hos TURISTEKSPORTGRUPPEN ØSTJYLLAND ApS.
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Jakob Konnerup.