Poul Venø
Erhvervsaktiv: | 1. aug. 1994 - 31. dec. 2021 |
Karrieren startede hos: | ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER KORNING OG VENØ ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.172' DKK ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER KORNINGOG VENØ ApS. SØNDERGADE 2. 9900 FREDERIKSHAVN (Nu: ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER KORNING OG VENØ ApS) (2013-14) |
Største underskud: | -1.476' DKK KVH Ejendomme ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 1.488' DKK ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER KORNINGOG VENØ ApS. SØNDERGADE 2. 9900 FREDERIKSHAVN (Nu: ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER KORNING OG VENØ ApS) (2013-14) |
Største gæld: | 6.156' DKK ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER KORNINGOG VENØ ApS. SØNDERGADE 2. 9900 FREDERIKSHAVN (Nu: ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER KORNING OG VENØ ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER KORNINGOG VENØ ApS. SØNDERGADE 2. 9900 FREDERIKSHAVN (Nu: ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER KORNING OG VENØ ApS) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Direktør af ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER KORNING OG VENØ ApS (26 år 3 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1994 hos ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER KORNING OG VENØ ApS (tidligere ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER KORNINGOG VENØ ApS. SØNDERGADE 2. 9900 FREDERIKSHAVN) som Direktør, Stifter og Ejer. Titlen som Direktør havde Poul Venø i 26 år 3 måneder, inden stoppet den 13. november 2020.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor alment praktiserende læger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013-14 kunne fremvise et overskud på 1.172' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 16. november 2021.
Tidslinje (10)
-
Læge Poul Venø (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER KORNING, VENØ OG HENANGER ApS (Nu: ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER KORNING OG VENØ ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 16.11.2021
Registreringsdato: 16.11.2021 -
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER KORNINGOG VENØ ApS. SØNDERGADE 2. 9900 FREDERIKSHAVN (Nu: ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER KORNING OG VENØ ApS)
Fratrådt som direktørDato: 13.11.2020
Registreringsdato: 13.11.2020
Blå bog (fortsat)
Poul har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 1 måned.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
12.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.01.2019 - 31.12.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
01.08.1994 - 13.11.2020
Ejer
01.04.2003 - 16.11.2021
Reel ejer
01.04.2004 - 30.06.2017
Reel ejer
01.07.2017 - 16.11.2021
Ejerandel: 50% -
Direktør og Ejer
25.06.2015 - 02.11.2020
Ejerandel: 33,33%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER KORNINGOG VENØ ApS. SØNDERGADE 2. 9900 FREDERIKSHAVN (Nu: ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER KORNING OG VENØ ApS) fremviste et overskud på 1.172' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor KVH Ejendomme ApS fremviste et underskud på 1.476' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Jens Lassen Mølbak.