Jens-Otto Paludan
Erhvervsaktiv siden: | 24. sep. 1975 (49 år) |
Karrieren startede hos: | GDC A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 31.543' DKK UNIVERSAL MUSIC A/S (2023) |
Største underskud: | -10.563' DKK UNIVERSAL MUSIC A/S (2014) |
Største egenkapital: | 87.584' DKK UNIVERSAL MUSIC A/S (2018) |
Største gæld: | 237.283' DKK UNIVERSAL MUSIC A/S (2023) |
Flest årsværk: | 80 årsværk hos UNIVERSAL MUSIC A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af GDC A/S (30 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for nu flere år siden ved GDC A/S (tidligere G.D.C. - GRAMMOFONSELSKABS DISTRIBUTIONS CENTRALEN ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Jens-Otto Paludan i 30 år 8 måneder, før fratrædelsen den 6. juni 2006.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor engroshandel med indspillede videoer, cd'er, dvd'er mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 22. december 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JOP HOLDING 2008 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Freeze Frame Gallery ApS
Via JOP HOLDING 2008 ApS
Direktørposter (2)
-
JOP HOLDING 2008 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2008 -
Freeze Frame Gallery ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2008
Bestyrelsesposter (1)
-
RELOAD A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.04.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (42)
-
RELOAD! A/S (Nu: RELOAD A/S) (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 06.09.2024
Registreringsdato: 06.09.2024 -
55North Music ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.03.2024
Registreringsdato: 07.03.2024 -
STATISTEN.DK ApS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 23.08.2021
Registreringsdato: 23.08.2021
Blå bog (fortsat)
Jens-Otto har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 49 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
01.01.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.01.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.10.2008 - 16.04.2010
Bestyrelsesmedlem
16.04.2010 - Stadig aktiv
Ejer
01.05.2014 - 06.09.2024
Ejerandel: 5-9.99% -
Direktør og Reel ejer
29.04.2020 - 07.03.2024
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
16.02.2011 - 06.12.2013
Ejer
27.05.2013 - 23.08.2021
Ejerandel: 5-9.99%
Jens-Otto Paludan er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JOP HOLDING 2008 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.659' DKK. Gennem sit holdingselskab JOP HOLDING 2008 ApS har Jens-Otto dermed også andele i Freeze Frame Gallery ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jens-Otto Paludan, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Jens-Otto Paludan har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved SIGNAL DIGITAL A/S (Nu: RELOAD A/S) der præsenterede et overskud på 2.267' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved ANYWEAR ApS der præsenterede et underskud på 3.837' DKK.
Jens-Otto har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 30 år 8 måneder fra 1975 til 2006 hos GDC A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 31.543' DKK (UNIVERSAL MUSIC A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.067' DKK (Nordic Eye Management ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 49.086' DKK (UNIVERSAL MUSIC A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5.266' DKK (Nordic Eye Management ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens-Otto' netværk er Rasmus Luckow-Nielsen.