Heini Lykke Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1989 (35 år) |
Karrieren startede hos: | HELBODAN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.103' DKK IMAGE METROLOGY A/S (2021) |
Største underskud: | -1.781' DKK IMAGE METROLOGY A/S (2017) |
Største egenkapital: | 2.234' DKK IMAGE METROLOGY A/S (2023) |
Største gæld: | 4.952' DKK IMAGE METROLOGY A/S (2018) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Benelizer A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HELBODAN A/S (24 år 4 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 1989 ved HELBODAN A/S (tidligere VICH 1863 A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Heini Lykke Hansen i 24 år 4 måneder, før stoppet den 27. februar 2014.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 27. februar 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Heini Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Benelizer A/S
Via Heini Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Heini Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.10.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
Benelizer A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.06.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
Benelizer A/S
Fratrådt som direktørDato: 17.06.2024
Registreringsdato: 17.06.2024 -
Triebwerk Holding IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 04.12.2017
Registreringsdato: 04.12.2017 -
Heini Holding IVS (Nu: Heini Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.10.2017
Registreringsdato: 09.10.2017
Blå bog (fortsat)
Heini har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
09.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
14.06.2016 - 19.10.2017
Direktør
22.06.2016 - 17.06.2024
Bestyrelsesmedlem
22.06.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.10.2017 - 15.07.2024
Reel ejer
16.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10,1% -
Stifter, Direktør og Ejer
31.03.2016 - 04.12.2017
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.10.1989 - 27.02.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.04.2007 - 31.12.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Heini Lykke Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Heini Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -4' DKK. Gennem holdingselskabet Heini Holding ApS har Heini derfor også andele i Benelizer A/S (5-9.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Heini Lykke Hansen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Benelizer A/S kunne fremvise et overskud på 506' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor Benelizer A/S kunne fremvise et underskud på 1.240' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 509' DKK (IMAGE METROLOGY A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 290' DKK (Benelizer A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.234' DKK (IMAGE METROLOGY A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.274' DKK (Benelizer A/S).
En af de forbindelser som går igen i Heini' netværk er Erik Maltby.