Jan Ole Høgfeldt Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1987 (37 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SOL OG STRAND FERIEHUSUDLEJNING A/S (Direktør) |
Største overskud: | 26.990' DKK ASX 11154 ApS (Nu: SOL OG STRAND FERIEHUSUDLEJNING A/S) (2023) |
Største underskud: | -1.642' DKK INVEST ØST A/S (Nu: INVEST ØST ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 67.601' DKK ASX 11154 ApS (Nu: SOL OG STRAND FERIEHUSUDLEJNING A/S) (2015) |
Største gæld: | 148.407' DKK ASX 11154 ApS (Nu: SOL OG STRAND FERIEHUSUDLEJNING A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 218 årsværk hos ASX 11154 ApS (Nu: SOL OG STRAND FERIEHUSUDLEJNING A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af JAN-OLE KRISTENSEN HOLDING ApS (18 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1987 ved SOL OG STRAND FERIEHUSUDLEJNING A/S (tidligere ASX 11154 ApS) i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Jan Ole Høgfeldt Kristensen i 7 år 9 måneder, før fratrædelsen den 10. oktober 1994.
I dag opererer virksomheden indenfor boliganvisning, ferieboligudlejning mv.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 26.990' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JAN-OLE KRISTENSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SUN RESIDENCE ApS
Via JAN-OLE KRISTENSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
JAN-OLE KRISTENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2006 -
SUN RESIDENCE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
INVEST ØST A/S (Nu: INVEST ØST ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.06.2016
Registreringsdato: 06.06.2016 -
RINGKØBING HÅNDBOLD ApS (Nu: Ringkøbing Håndbold A/S)
Fratrådt som direktørDato: 02.04.2014
Registreringsdato: 02.04.2014 -
RINGKØBING HÅNDBOLD ApS (Nu: Ringkøbing Håndbold A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 01.08.2010
Registreringsdato: 01.08.2010
Blå bog (fortsat)
Jan har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
25.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør og Reel ejer
31.08.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
30.01.2006 - Stadig aktiv
Ejer
31.01.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
14.08.2006 - 06.06.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.08.2010 - 02.04.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Ole Høgfeldt Kristensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JAN-OLE KRISTENSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -1.911' DKK. Gennem sit holdingselskab JAN-OLE KRISTENSEN HOLDING ApS har Jan dermed også andele i SUN RESIDENCE ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jan Ole Høgfeldt Kristensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor RINGKØBING HÅNDBOLD ApS (Nu: Ringkøbing Håndbold A/S) landede et overskud på 47' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor JAN-OLE KRISTENSEN HOLDING ApS landede et underskud på 561' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 26.990' DKK (ASX 11154 ApS (Nu: SOL OG STRAND FERIEHUSUDLEJNING A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4' DKK (JAN-OLE KRISTENSEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 31.724' DKK (ASX 11154 ApS (Nu: SOL OG STRAND FERIEHUSUDLEJNING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.911' DKK (JAN-OLE KRISTENSEN HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Boy Boysen.