René Nymann
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1993 (30 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | PC XPERTEN AALBORG ApS (Direktør) |
Største overskud: | 376' DKK PCXperten Elektronik Service ApS (2019) |
Største underskud: | -119' DKK RH MOTORSPORT ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 821' DKK RH MOTORSPORT ApS (2023-24) |
Største gæld: | 757' DKK Nymann Handel ApS (2019) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Nymann Handel ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af RH MOTORSPORT ApS (23 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 1993 i PC XPERTEN AALBORG ApS (tidligere DATAFIRMAET COMPUTERSHOPPEN ApS) i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred René Nymann i 16 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 5. august 2010.
Virksomhedens branche var dengang indenfor detailhandel med computere, ydre enheder og software. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 5. august 2010.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
RH MOTORSPORT ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Nymann Handel ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
PCXperten Elektronik Service ApS
Via Nymann Handel ApS
Direktørposter (2)
-
PCXperten Elektronik Service ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2015 -
Nymann Handel ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.10.2021
Tidslinje (14)
-
Nymann Handel ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2023
Registreringsdato: 01.10.2023 -
Nymann Handel ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.10.2021
Registreringsdato: 11.10.2021 -
Nymann Handel ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.08.2021
Registreringsdato: 26.08.2021
Blå bog (fortsat)
René har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
07.09.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
07.12.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
04.09.2015 - 26.08.2021
Direktør
11.10.2021 - Stadig aktiv
Ejer
01.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
29.10.2009 - 18.08.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.06.2009 - 12.09.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
René Nymann er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Nymann Handel ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 102' DKK. Gennem holdingselskabet Nymann Handel ApS har René derfor også andele i PCXperten Elektronik Service ApS (100%).
Se også koncerndiagram for René Nymann, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor PCXperten Elektronik Service ApS kunne fremvise et overskud på 376' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor RH MOTORSPORT ApS kunne fremvise et underskud på 119' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 39' DKK (RH MOTORSPORT ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5' DKK (Nymann Handel ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 821' DKK (RH MOTORSPORT ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 102' DKK (Nymann Handel ApS).
En af de forbindelser som går igen i René' netværk er Henrik Hessellund.