Aksel Christian Baagø Jepsen
Erhvervsaktiv siden: | 3. maj 1993 (31 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | FORSKNINGSCENTER FOR ELEKTROTEKNISK ENERGIOMFORMNING. ERHVERVSDRIVENDE FOND (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.312' DKK JEPSEN & NYEGAARD HOLDING ApS (2021) |
Største underskud: | -385' DKK JEPSEN & NYEGAARD HOLDING ApS (2018) |
Største egenkapital: | 3.940' DKK JEPSEN & NYEGAARD HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 1.677' DKK JEPSEN & NYEGAARD HOLDING ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af JEPSEN & NYEGAARD HOLDING ApS (21 år 10 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1993 i FORSKNINGSCENTER FOR ELEKTROTEKNISK ENERGIOMFORMNING. ERHVERVSDRIVENDE FOND med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Aksel Christian Baagø Jepsen i 8 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 11. april 2002.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 3. december 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JEPSEN & NYEGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
JEPSEN & NYEGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.10.2002
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
RADIO ALS S.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.10.2018
Registreringsdato: 03.10.2018 -
RADIO ALS S.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.05.2017
Registreringsdato: 18.05.2017 -
UAK HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.02.2009
Registreringsdato: 19.02.2009
Blå bog (fortsat)
Aksel har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.10.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
18.05.2017 - 03.10.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.10.2002 - 19.02.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.10.2002 - 29.03.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.10.2002 - 29.03.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Aksel har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 11 måneder fra 1993 til 2002 hos FORSKNINGSCENTER FOR ELEKTROTEKNISK ENERGIOMFORMNING. ERHVERVSDRIVENDE FOND.