Anni Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1990 (34 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | GORM x ENVISION A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 38.218' DKK ENVISION HOLDING 1 ApS (2016-17) |
Største underskud: | -1.687' DKK Keyman Holding ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 31.353' DKK ApS KBUS 38 NR. 1277 (Nu: GORM x ENVISION A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 38.556' DKK ApS KBUS 38 NR. 1277 (Nu: GORM x ENVISION A/S) (2013-14) |
Længste aktivitet: | Direktør af AS HOLDING ApS (24 år 2 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1990 i GORM x ENVISION A/S (tidligere ApS KBUS 38 NR. 1277) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Anni Sørensen i 16 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 21. december 2006.
Nu arbejder virksomheden med reklamebureauer. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 13.393' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 17 A/S
Via AS HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
AS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.07.2000
Ejendomme (2)
Tidslinje (26)
-
AGE & BEAUTY HOLDING A/S (Nu: ENVISION HOLDING 2 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.02.2022
Registreringsdato: 07.02.2022 -
ENVISION HOLDING 1 A/S (Nu: ENVISION HOLDING 1 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.02.2022
Registreringsdato: 07.02.2022 -
Keyman Holding ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.01.2020
Registreringsdato: 23.01.2020
Blå bog (fortsat)
Anni har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
05.07.2000 - Stadig aktiv
Ejer
09.11.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
18.02.2011 - 07.02.2022
Reel ejer
23.01.2017 - 20.09.2022
Ejerandel: 33,87% -
Bestyrelsesmedlem
11.08.2004 - 07.02.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.12.2016 - 23.01.2020
Reel ejer
09.12.2016 - 17.01.2020
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
01.01.1990 - 21.12.2006
Bestyrelsesmedlem
17.01.2008 - 09.12.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Anni Sørensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem i ENVISION HOLDING 1 ApS der præsenterede et overskud på 38.218' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem i ENVISION HOLDING 1 ApS der præsenterede et underskud på 12' DKK.
Anni har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 5 måneder fra 2004 til 2022 hos ENVISION HOLDING 2 ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 13.393' DKK (ApS KBUS 38 NR. 1277 (Nu: GORM x ENVISION A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 31.353' DKK (ApS KBUS 38 NR. 1277 (Nu: GORM x ENVISION A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 2.367' DKK (Keyman Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anni' netværk er John Bødker.