Anette Strøm Thysen
Erhvervsaktiv siden: | 13. jan. 1994 (30 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ODENSE RENOVATION A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 32.268' DKK ODENSE VANDSELSKAB A/S (Nu: VANDCENTER SYD A/S) (2020) |
Største underskud: | -79.849' DKK ODENSE VANDSELSKAB A/S (Nu: VANDCENTER SYD A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 7.084.808' DKK ODENSE VANDSELSKAB A/S (Nu: VANDCENTER SYD A/S) (2022) |
Største gæld: | 1.198.106' DKK ODENSE VANDSELSKAB A/S (Nu: VANDCENTER SYD A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 187 årsværk hos ODENSE RENOVATIONSSELSKAB A/S (Nu: ODENSE RENOVATION A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af A/S ODENSE KONGRESHUS (6 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1994 i ODENSE RENOVATION A/S (tidligere ODENSE RENOVATIONSSELSKAB A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Anette Strøm Thysen i 5 måneder, før fratrædelsen d. 1. juli 1994.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor indsamling af ikke-farligt affald. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 0' DKK.
Tidslinje (6)
-
A/S ODENSE KONGRESHUS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.01.2005
Registreringsdato: 04.01.2005 -
A/S ODENSE KONGRESHUS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.02.1998
Registreringsdato: 24.02.1998 -
ODENSE VANDSELSKAB A/S (Nu: VANDCENTER SYD A/S) (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.1994
Registreringsdato: 01.07.1994
Blå bog (fortsat)
Anette har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
19.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
24.02.1998 - 04.01.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.01.1994 - 01.07.1994
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.01.1994 - 01.07.1994
Ejerandel: Intet ejerskab
Anette har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 10 måneder fra 1998 til 2005 hos A/S ODENSE KONGRESHUS.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 16.908' DKK (ODENSE VANDSELSKAB A/S (Nu: VANDCENTER SYD A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.071.967' DKK (ODENSE VANDSELSKAB A/S (Nu: VANDCENTER SYD A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 41.500' DKK (ODENSE RENOVATIONSSELSKAB A/S (Nu: ODENSE RENOVATION A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Anette' netværk er Birgit Elise Petersen.