Rikke Gjeding
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2004 (20 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | AKTIV FORM PARTNERSELSKAB (Ejer) |
Største overskud: | 581' DKK AKTIV FORM PARTNERSELSKAB (2023) |
Største underskud: | -357' DKK AKTIV FORM PARTNERSELSKAB (2022) |
Største egenkapital: | 1.000' DKK AKTIV FORM PARTNERSELSKAB (2014) |
Største gæld: | 1.252' DKK AKTIV FORM PARTNERSELSKAB (2020) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos AKTIV FORM PARTNERSELSKAB (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af AKTIV FORM PARTNERSELSKAB (12 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2004 ved AKTIV FORM PARTNERSELSKAB med titlen som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Rikke Gjeding købte en part af virksomheden d. 1. juni 2004 og havde dermed en andel på 5-9.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Rikke af: Per Gjeding og Paul Willetts. Rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Rikke nu bestreddet i 12 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.. Her 12 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2023 kunne vise et overskud på 581' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
AKTIV FORM PARTNERSELSKAB
Ejerandel: 15-19.99% -
J. J. Holding af 26.4. ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
J. J. Marketing ApS
Via J. J. Holding af 26.4. ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
AKTIV FORM PARTNERSELSKAB
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.06.2022
Tidslinje (9)
-
AKTIV FORM PARTNERSELSKAB (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2022
Registreringsdato: 28.06.2022 -
AKTIV FORM PARTNERSELSKAB
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2022
Registreringsdato: 27.06.2022 -
J. J. Holding af 26.4. ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.07.2019
Registreringsdato: 09.07.2019
Blå bog (fortsat)
Rikke har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
09.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
09.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Ejer
01.06.2004 - 06.12.2016
Bestyrelsesmedlem
25.05.2010 - 17.06.2019
Ejer
07.12.2016 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
18.06.2019 - 27.06.2022
Bestyrelsesmedlem
28.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99%
Rikke Gjeding er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn J. J. Holding af 26.4. ApS (ejer lige nu 33,33%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -23' DKK. Igennem holdingselskabet J. J. Holding af 26.4. ApS har Rikke derfor også ejerandele i J. J. Marketing ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Rikke Gjeding, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor AKTIV FORM PARTNERSELSKAB kunne offentliggøre et overskud på 581' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor AKTIV FORM PARTNERSELSKAB kunne offentliggøre et underskud på 357' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 581' DKK (AKTIV FORM PARTNERSELSKAB).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 17' DKK (J. J. Holding af 26.4. ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -23' DKK (J. J. Holding af 26.4. ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -123' DKK (AKTIV FORM PARTNERSELSKAB).
En af de forbindelser som går igen i Rikke' netværk er Jack Vestergaard Gjeding.