Nina Brink Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 29. jun. 1994 (30 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | TANDLÆGE NINA BRINK LARSEN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 8.617' DKK TANDLÆGE NINA BRINK LARSEN ApS (2016) |
Største underskud: | -1.973' DKK NINA BRINK LARSEN HOLDING ApS (Nu: Tandlægeholdingselskabet Nina Brink Larsen ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 17.565' DKK NINA BRINK LARSEN HOLDING ApS (Nu: Tandlægeholdingselskabet Nina Brink Larsen ApS) (2020) |
Største gæld: | 8.110' DKK NINA BRINK LARSEN HOLDING ApS (Nu: Tandlægeholdingselskabet Nina Brink Larsen ApS) (2016) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos NINA BRINK LARSEN HOLDING ApS (Nu: Tandlægeholdingselskabet Nina Brink Larsen ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af TANDLÆGE NINA BRINK LARSEN ApS (30 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1994 hos TANDLÆGE NINA BRINK LARSEN ApS som Direktør og Reel ejer. Titlen som Direktør har Nina Brink Larsen nu besiddet i 30 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen praktiserende tandlæger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 71' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tandlægeholdingselskabet Nina Brink Larsen ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
TANDLÆGE NINA BRINK LARSEN ApS
Via Tandlægeholdingselskabet Nina Brink Larsen ApS -
Capella Crea & Design ApS
Via Tandlægeholdingselskabet Nina Brink Larsen ApS
Direktørposter (3)
-
TANDLÆGE NINA BRINK LARSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.1994 -
Tandlægeholdingselskabet Nina Brink Larsen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.03.2002 -
Capella Crea & Design ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.01.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Tandlægeselskabet Tandlægen.dk - Solrød Center I/S
Fratrådt som direktørDato: 01.12.2020
Registreringsdato: 01.12.2020 -
Tandlægeselskabet Tandlægen.dk - Solrød Center I/S
Tilknyttet som direktørDato: 23.08.2016
Registreringsdato: 23.08.2016 -
NBL FINANS ApS (Nu: Capella Crea & Design ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 17.01.2007
Registreringsdato: 17.01.2007
Blå bog (fortsat)
Nina har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 2 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
17.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
13.03.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
29.06.1994 - Stadig aktiv
Reel ejer
13.03.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
23.08.2016 - 01.12.2020
Ejerandel: 51%
Nina Brink Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Tandlægeholdingselskabet Nina Brink Larsen ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 16.204' DKK. Igennem sit holdingselskab Tandlægeholdingselskabet Nina Brink Larsen ApS har Nina dermed også ejerandele i TANDLÆGE NINA BRINK LARSEN ApS (100%) samt Capella Crea & Design ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Nina Brink Larsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor TANDLÆGE NINA BRINK LARSEN ApS fremviste et overskud på 8.617' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor NINA BRINK LARSEN HOLDING ApS (Nu: Tandlægeholdingselskabet Nina Brink Larsen ApS) fremviste et underskud på 1.973' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.362' DKK (NINA BRINK LARSEN HOLDING ApS (Nu: Tandlægeholdingselskabet Nina Brink Larsen ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 51' DKK (NBL FINANS ApS (Nu: Capella Crea & Design ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.204' DKK (NINA BRINK LARSEN HOLDING ApS (Nu: Tandlægeholdingselskabet Nina Brink Larsen ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 505' DKK (TANDLÆGE NINA BRINK LARSEN ApS).