Lars Nielsen Birk
Erhvervsaktiv siden: | 26. nov. 1992 (31 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | NANNY HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 585' DKK DANMARKSGADE 4. ApS (Nu: FLEX-FOAM ApS) (2020) |
Største underskud: | -233' DKK ApS STAKE NR. 5090 (Nu: COMFORTMADRAS ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 4.260' DKK NANNY HOLDING A/S (2021) |
Største gæld: | 4.654' DKK DANMARKSGADE 4. ApS (Nu: FLEX-FOAM ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos DANMARKSGADE 4. ApS (Nu: FLEX-FOAM ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NANNY HOLDING A/S (31 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1992 i NANNY HOLDING A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem, Ejer og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Lars Nielsen Birk nu bestreddet i 31 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 221' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NANNY HOLDING A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
FLEX-FOAM ApS
Via NANNY HOLDING A/S -
COMFORTMADRAS ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via NANNY HOLDING A/S
Direktørposter (2)
-
NANNY HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.02.2008 -
FLEX-FOAM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.01.2008
Bestyrelsesposter (2)
-
NANNY HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.11.1992 -
COMFORTMADRAS ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 08.05.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
COMFORTMADRAS ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.05.2023
Registreringsdato: 08.05.2023 -
COMFORTMADRAS ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.05.2023
Registreringsdato: 08.05.2023 -
BIRK MØBLER ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.08.2015
Registreringsdato: 26.08.2015
Blå bog (fortsat)
Lars har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
18.01.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
26.11.1992 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2008 - Stadig aktiv
Direktør
22.02.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
20.04.2014 - Stadig aktiv
Direktør
05.05.2014 - 08.05.2023
Bestyrelsesmedlem
08.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
22.02.2008 - 30.09.2013
Bestyrelsesmedlem
30.09.2013 - 26.08.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Nielsen Birk er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NANNY HOLDING A/S (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.232' DKK. Gennem holdingselskabet NANNY HOLDING A/S har Lars derfor også andele i FLEX-FOAM ApS (100%) & COMFORTMADRAS ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Lars Nielsen Birk, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor DANMARKSGADE 4. ApS (Nu: FLEX-FOAM ApS) kunne fremvise et overskud på 585' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor ApS STAKE NR. 5090 (Nu: COMFORTMADRAS ApS) kunne fremvise et underskud på 233' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 374' DKK (DANMARKSGADE 4. ApS (Nu: FLEX-FOAM ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 68' DKK (ApS STAKE NR. 5090 (Nu: COMFORTMADRAS ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.232' DKK (NANNY HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -62' DKK (ApS STAKE NR. 5090 (Nu: COMFORTMADRAS ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Dennis Jessen.