Trevor Vernon Davies
Erhvervsaktiv siden: | 6. mar. 1992 (32 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | KØBENHAVNS KULTURBY FOND 96 (Direktør) |
Største overskud: | 4.895' DKK JUUL FROST ARKITEKTER A/S (2021) |
Største underskud: | -2.072' DKK JUUL FROST ARKITEKTER A/S (2022) |
Største egenkapital: | 6.239' DKK JUUL FROST ARKITEKTER A/S (2021) |
Største gæld: | 9.233' DKK JUUL FROST ARKITEKTER A/S (2021) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos JUUL FROST ARKITEKTER A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FONDEN 'HAMLET SOMMER' (5 år) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1992 i KØBENHAVNS KULTURBY FOND 96 som Direktør. Hvervet som Direktør havde Trevor Vernon Davies i 5 år, inden stoppet d. 14. marts 1997.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 20. august 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
metropolis anneks
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
metropolis anneks (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2024
Registreringsdato: 01.02.2024 -
JUUL FROST ARKITEKTER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.02.2013
Registreringsdato: 25.02.2013 -
JUUL FROST ARKITEKTER A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.06.2008
Registreringsdato: 09.06.2008
Blå bog (fortsat)
Trevor har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
11.12.2019 - 05.12.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
09.06.2008 - 25.02.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.02.1998 - 27.02.2003
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
06.03.1992 - 14.03.1997
Ejerandel: Intet ejerskab