Mette Høgfeldt
Erhvervsaktiv siden: | 29. sep. 2024 |
Karrieren startede hos: | ØSTIFTERNE FORSIKRING GS. (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ØSTIFTERNE FORSIKRING GS. (29 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1998 i ØSTIFTERNE FORSIKRING GS. i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Mette Høgfeldt i , inden stoppet d. 26. maj 1998.
Virksomhedens branche var dengang indenfor anden udlejning af boliger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 15. juni 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Fløjteundervisning
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (6)
-
Fløjteundervisning (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 09.11.2021
Registreringsdato: 09.11.2021 -
ØSTIFTERNE FORSIKRING GS. (Personlig suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.06.2000
Registreringsdato: 15.06.2000 -
ØSTIFTERNE FORSIKRING GS.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.05.1998
Registreringsdato: 26.05.1998
Blå bog (fortsat)
Mette har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
09.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
26.05.1998 - 26.05.1998
Bestyrelsesmedlem
26.05.1998 - 15.06.2000
Bestyrelsesmedlem
29.09.2024 - 29.08.1995
Ejerandel: Intet ejerskab
Mette har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 29 år 1 måned fra 2024 til 1995 hos ØSTIFTERNE FORSIKRING GS..