Poul Lodal Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 9. aug. 1993 (31 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | LODAL'S TEGNESTUE ApS. ARKITEKTER M.A.A. (Direktør) |
Største overskud: | 300' DKK LODAL´S TEGNESTUE IVS (Nu: Lodal's Tegnestue ApS) (2014) |
Største underskud: | -278' DKK LODAL´S TEGNESTUE IVS (Nu: Lodal's Tegnestue ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 225' DKK LODAL´S TEGNESTUE IVS (Nu: Lodal's Tegnestue ApS) (2014) |
Største gæld: | 286' DKK LODAL´S TEGNESTUE IVS (Nu: Lodal's Tegnestue ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos LODAL´S TEGNESTUE IVS (Nu: Lodal's Tegnestue ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af SELSKABET AF 15. JUNI 2000 ApS (14 år 1 måned) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1993 hos LODAL'S TEGNESTUE ApS. ARKITEKTER M.A.A. (tidligere ApS EKS 1 NR. 189) med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Poul Lodal Jensen i 10 år 1 måned, før stoppet d. 15. september 2003.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 4. februar 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lodal's Tegnestue ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Lodal's Tegnestue ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2014
Ejendomme (2)
Tidslinje (20)
-
Energi-hussyn.dk IVS (Nu: IVS af 07.04.2016)
Fratrådt som direktørDato: 01.04.2019
Registreringsdato: 01.04.2019 -
Energi-hussyn.dk IVS (Nu: IVS af 07.04.2016)
Tilknyttet som direktørDato: 07.04.2016
Registreringsdato: 07.04.2016 -
PL JENSEN DANMARK INVEST ApS (Nu: SELSKABET AF 25. MARTS 1998 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 21.10.2014
Registreringsdato: 21.10.2014
Blå bog (fortsat)
Poul har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
20.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
07.04.2016 - 07.06.2019
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
19.01.1999 - 04.03.2002
Direktør
26.05.2005 - 21.10.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.03.1998 - 02.05.2000
Direktør
02.05.2002 - 21.10.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
03.08.2000 - 12.09.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor LODAL´S TEGNESTUE IVS (Nu: Lodal's Tegnestue ApS) kunne offentliggøre et overskud på 300' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor LODAL´S TEGNESTUE IVS (Nu: Lodal's Tegnestue ApS) kunne offentliggøre et underskud på 278' DKK.