Sonja Margareta Nyborg Therkelsen
Erhvervsaktiv siden: | 23. apr. 1991 (33 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET AF D. 26. APRIL 1995 (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Aarhus Domkirke v/Aarhus Domsogns Menighedsråd (3 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1991 ved AKTIESELSKABET AF D. 26. APRIL 1995 (tidligere GASA AARHUS A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Sonja Margareta Nyborg Therkelsen i 3 år 2 måneder, før fratrædelsen den 11. juli 1994.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 5. august 1999.
Tidslinje (2)
-
GASA AARHUS A/S (Nu: AKTIESELSKABET AF D. 26. APRIL 1995)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.07.1994
Registreringsdato: 11.07.1994 -
GASA AARHUS A/S (Nu: AKTIESELSKABET AF D. 26. APRIL 1995)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.04.1991
Registreringsdato: 23.04.1991
Blå bog (fortsat)
Sonja har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
23.04.1991 - 11.07.1994
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Sonja' netværk er Winni Hauge.