Thomas Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 30. mar. 1976 (48 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | EXCESS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 20.314' DKK GRACE INVEST HOLDING A/S (2019-20) |
Største underskud: | -390' DKK EVERSUN.DK ApS (Nu: NICE-HOSTING ApS) (2016-17) |
Største egenkapital: | 127.558' DKK GRACE INVEST A/S (2022-23) |
Største gæld: | 48.246' DKK GRACE INVEST A/S (2017-18) |
Flest årsværk: | 50 årsværk hos VALUTA INVEST 6 AF 13.11.1990 ApS (Nu: RØVERKØB A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af RØVERKØB A/S (33 år 10 måneder) |
Det startede for alvor for flere år siden ved EXCESS ApS (tidligere A.C. THØGERSEN, BRØNDERSLEV) med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Thomas Christensen i 31 år 1 måned, før stoppet den 18. maj 2007.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor engroshandel med lak, maling, tapet, malerpensler mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 18. maj 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TC GI Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
GRACE INVEST HOLDING A/S
Via TC GI Holding ApS -
GRACE INVEST A/S
Via GRACE INVEST HOLDING A/S -
RØVERKØB A/S
Via GRACE INVEST A/S -
UNIQUE TRADING DANMARK A/S
Via GRACE INVEST A/S -
CORTEX A/S
Via GRACE INVEST A/S -
TSMC1-Invest ApS
Via GRACE INVEST A/S
Direktørposter (6)
-
GRACE INVEST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.09.2002 -
TC GI Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.05.2020 -
TSMC1-Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2017 -
UNIQUE TRADING DANMARK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.03.1998 -
RØVERKØB A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.11.1990 -
CORTEX A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2005
Bestyrelsesposter (5)
-
GRACE INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.05.2012 -
GRACE INVEST HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.05.2012 -
UNIQUE TRADING DANMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.01.2004 -
RØVERKØB A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.04.2004 -
CORTEX A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.05.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (73)
-
TSMC2-Invest ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.05.2024
Registreringsdato: 07.05.2024 -
Spaltningsselskab af 11.05.2020 ApS (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 11.05.2020
Registreringsdato: 11.05.2020 -
GRACE INVEST HOLDING ApS (Nu: GRACE INVEST HOLDING A/S) (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 11.05.2020
Registreringsdato: 11.05.2020
Blå bog (fortsat)
Thomas har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 48 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
11.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
01.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 37,5% -
Direktør
01.03.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.08.2005 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
11.05.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Direktør
12.03.1998 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
30.01.2004 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.08.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Direktør og Reel ejer
01.11.2017 - 07.05.2024
Ejerandel: 37,5%
Thomas Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TC GI Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 93.758' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet GRACE INVEST HOLDING A/S (75%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Thomas Christensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor GRACE INVEST HOLDING A/S kunne offentliggøre et overskud på 20.314' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor EVERSUN.DK ApS (Nu: NICE-HOSTING ApS) kunne offentliggøre et underskud på 390' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 10.216' DKK (GRACE INVEST A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 297' DKK (RFL-Service ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 127.558' DKK (GRACE INVEST A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -276' DKK (RFL-Service ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Ove Finn Christensen.