Dennis Rasmussen Kjærbye
Erhvervsaktiv siden: | 30. sep. 1986 (37 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | NORDFYN GRAFISK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.460' DKK BJERG IVERSEN A/S (2021) |
Største underskud: | -1.011' DKK BJERG IVERSEN SVENDBORG A/S (Nu: BJERG IVERSEN EJENDOMME A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 12.560' DKK BJERG IVERSEN A/S (2022) |
Største gæld: | 24' DKK BJERG IVERSEN SVENDBORG A/S (Nu: BJERG IVERSEN EJENDOMME A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos BJERG IVERSEN A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NORDFYN GRAFISK A/S (28 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1986 i NORDFYN GRAFISK A/S (tidligere NORDFYN SERIGRAFI A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Dennis Rasmussen Kjærbye i 28 år 8 måneder, inden stoppet d. 15. juni 2015.
Nu opererer virksomheden indenfor anden trykning. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et underskud på 465' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
BJERG IVERSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.05.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
BJERG IVERSEN SVENDBORG A/S (Nu: BJERG IVERSEN EJENDOMME A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.03.2023
Registreringsdato: 17.03.2023 -
BJERG IVERSEN ODENSE NORD A/S (Nu: SELSKABET AF 13. OKTOBER 2011 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.08.2019
Registreringsdato: 14.08.2019 -
NORDFYN SERIGRAFI A/S (Nu: NORDFYN GRAFISK A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.06.2015
Registreringsdato: 15.06.2015
Blå bog (fortsat)
Dennis har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.05.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.05.2008 - 17.03.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.05.2008 - 14.08.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.09.1986 - 15.06.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Dennis Rasmussen Kjærbye har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i BJERG IVERSEN A/S der præsenterede et overskud på 3.460' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i BJERG IVERSEN SVENDBORG A/S (Nu: BJERG IVERSEN EJENDOMME A/S) der præsenterede et underskud på 1.011' DKK.
Dennis har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 28 år 8 måneder fra 1986 til 2015 hos NORDFYN GRAFISK A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.290' DKK (BJERG IVERSEN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3' DKK (BJERG IVERSEN SVENDBORG A/S (Nu: BJERG IVERSEN EJENDOMME A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.066' DKK (BJERG IVERSEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.883' DKK (BJERG IVERSEN SVENDBORG A/S (Nu: BJERG IVERSEN EJENDOMME A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Dennis' netværk er Jacob Bjerg Iversen.