Frida Mari Norrbom Sams
Erhvervsaktiv siden: | 29. apr. 2009 (15 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | SCANDI - AQUALINE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 30.502' DKK HUSQVARNA DANMARK A/S (2022) |
Største underskud: | -14.032' DKK HUSQVARNA DANMARK A/S (2016) |
Største egenkapital: | 27.979' DKK HUSQVARNA DANMARK A/S (2022) |
Største gæld: | 140.780' DKK HUSQVARNA DANMARK A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HYDROSCAND A/S (4 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2009 hos SCANDI - AQUALINE A/S som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Frida Mari Norrbom Sams i 1 år 8 måneder, inden stoppet den 1. januar 2011.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor fremstilling af bygningsartikler af plast. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 7. september 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Norrbom Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Norrbom Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.06.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
HYDROSCAND A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.11.2019
Tidslinje (11)
-
Norrbom Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 03.06.2020
Registreringsdato: 03.06.2020 -
Norrbom Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.06.2020
Registreringsdato: 03.06.2020 -
HYDROSCAND A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2019
Registreringsdato: 01.11.2019
Blå bog (fortsat)
Frida har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
03.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
07.11.2016 - 15.05.2019
Bestyrelsesmedlem
27.04.2017 - 15.05.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2011 - 29.08.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.04.2009 - 01.01.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Frida Mari Norrbom Sams er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Norrbom Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 919' DKK. Igennem sit holdingselskab Norrbom Holding ApS har Frida dermed også ejerandele i samt .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Frida Mari Norrbom Sams, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Frida Mari Norrbom Sams har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos HUSQVARNA DANMARK A/S der præsenterede et overskud på 9.225' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos HYDROSCAND A/S der præsenterede et underskud på 2.152' DKK.
Frida har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 11 måneder fra 2019 til i dag hos HYDROSCAND A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 12.037' DKK (HUSQVARNA DANMARK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 24.105' DKK (HYDROSCAND A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 919' DKK (Norrbom Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Frida' netværk er Lars Pontus Olof Nygren.