Annalise Horster
Erhvervsaktiv siden: | 25. maj 1993 (31 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | MILJØ CONSULT FYN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 57.846' DKK FFV SPILDEVAND A/S (2020) |
Største underskud: | -6.319' DKK FFV VAND A/S (2018) |
Største egenkapital: | 1.016.308' DKK FFV SPILDEVAND A/S (2023) |
Største gæld: | 155.359' DKK FFV VARME A/S (2022) |
Flest årsværk: | 55 årsværk hos FFV RENOVATION A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af DEN SELVEJENDE INSTITUTION 'ROTTEFÆLDEN' (6 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1993 i MILJØ CONSULT FYN A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Annalise Horster i 10 måneder, inden stoppet d. 15. april 1994.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor miljøtekniske målinger og analyser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 27. november 2001.
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
FFV VARME A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.08.2017
Registreringsdato: 15.08.2017 -
FFV SPILDEVAND A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.08.2017
Registreringsdato: 15.08.2017 -
FFV RENOVATION A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.08.2017
Registreringsdato: 15.08.2017
Blå bog (fortsat)
Annalise har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2015 - 15.08.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2015 - 15.08.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2015 - 15.08.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2015 - 15.08.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Annalise Horster har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i FFV SPILDEVAND A/S der præsenterede et overskud på 32.741' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i FFV RENOVATION A/S der præsenterede et underskud på 1.558' DKK.
Annalise har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 8 måneder fra 2015 til 2017 hos FFV RENOVATION A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 48.063' DKK (FFV SPILDEVAND A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.016.308' DKK (FFV SPILDEVAND A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 14.723' DKK (FFV RENOVATION A/S).
En af de forbindelser som går igen i Annalise' netværk er Thomas Knud Hess-Petersen.