Carl Evan Grønhøj
Erhvervsaktiv siden: | 5. jan. 1984 (40 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET GRØNHØJ, SKØRPING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.799' DKK SCANDINAVIAN BEECHCRAFT CENTER A/S (Nu: SCANDINAVIAN AIRCRAFT TECHNOLOGIES A/S) (2015-16) |
Største underskud: | -584' DKK SCANDINAVIAN BEECHCRAFT CENTER A/S (Nu: SCANDINAVIAN AIRCRAFT TECHNOLOGIES A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 6.387' DKK SCANDINAVIAN BEECHCRAFT CENTER A/S (Nu: SCANDINAVIAN AIRCRAFT TECHNOLOGIES A/S) (2015-16) |
Største gæld: | 5.548' DKK SCANDINAVIAN BEECHCRAFT CENTER A/S (Nu: SCANDINAVIAN AIRCRAFT TECHNOLOGIES A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos SKØRPING MOTORFORRETNING A/S (Nu: AKTIESELSKABET GRØNHØJ, SKØRPING) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Direktør af CEG HOLDING ApS (20 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1984 hos AKTIESELSKABET GRØNHØJ, SKØRPING (tidligere SKØRPING MOTORFORRETNING A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Carl Evan Grønhøj i 14 år 1 måned, før stoppet d. 27. februar 1998.
I dag arbejder virksomheden med andre personlige serviceydelser i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 118' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CEG HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Aviation PartM support ApS
Via CEG HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
Aviation PartM support ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.11.2016 -
CEG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2004
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
Aviation PartM support ApS (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 03.11.2016
Registreringsdato: 03.11.2016 -
Aviation PartM support ApS (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.11.2016
Registreringsdato: 02.11.2016 -
Aviation PartM support ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.11.2016
Registreringsdato: 02.11.2016
Blå bog (fortsat)
Carl har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
01.07.2004 - Stadig aktiv
Ejer
05.04.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
02.11.2016 - 03.11.2016
Direktør
02.11.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
03.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2004 - 06.11.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.01.1984 - 27.02.1998
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor CEG HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 347' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor CEG HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 78' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 219' DKK (SCANDINAVIAN BEECHCRAFT CENTER A/S (Nu: SCANDINAVIAN AIRCRAFT TECHNOLOGIES A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.596' DKK (SCANDINAVIAN BEECHCRAFT CENTER A/S (Nu: SCANDINAVIAN AIRCRAFT TECHNOLOGIES A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 154' DKK (Aviation PartM support ApS).
En af de forbindelser som går igen i Carl' netværk er Yvonne Beith Grønhøj.