May-Britt Sonasson Nystrup-Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 4. jan. 2006 (18 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | LARSEN NIELSEN & SVANE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.194' DKK Kristian Nystrup-Larsen A/S (2017) |
Største underskud: | -688' DKK Kristian Nystrup-Larsen A/S (2022) |
Største egenkapital: | 1.549' DKK Kristian Nystrup-Larsen A/S (2021) |
Største gæld: | 1.612' DKK Kristian Nystrup-Larsen A/S (2020) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos Kristian Nystrup-Larsen A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Kristian Nystrup-Larsen A/S (7 år 4 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2006 hos LARSEN NIELSEN & SVANE A/S (tidligere LARSEN & MELBYE A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred May-Britt Sonasson Nystrup-Larsen i 4 måneder, før stoppet d. 5. maj 2006.
Dengang var virksomhedens branche indenfor ejendomsmæglere mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 7. august 2014.
Bestyrelsesposter (1)
-
Kristian Nystrup-Larsen A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.05.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
Kristian Nystrup-Larsen Humlebæk A/S (Nu: Hemming & Nystrup-Larsen A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.09.2019
Registreringsdato: 20.09.2019 -
Kristian Nystrup-Larsen Humlebæk A/S (Nu: Hemming & Nystrup-Larsen A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.09.2018
Registreringsdato: 21.09.2018 -
Kristian Nystrup-Larsen A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.05.2017
Registreringsdato: 16.05.2017
Blå bog (fortsat)
May-Britt har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.09.2018 - 20.09.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.01.2006 - 05.05.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
May-Britt Sonasson Nystrup-Larsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos Kristian Nystrup-Larsen A/S der præsenterede et overskud på 1.194' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos Kristian Nystrup-Larsen A/S der præsenterede et underskud på 688' DKK.
May-Britt har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 4 måneder fra 2017 til i dag hos Kristian Nystrup-Larsen A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 643' DKK (Kristian Nystrup-Larsen A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 780' DKK (Kristian Nystrup-Larsen A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 549' DKK (Kristian Nystrup-Larsen Humlebæk A/S (Nu: Hemming & Nystrup-Larsen A/S)).
En af de forbindelser som går igen i May-Britt' netværk er Niels Kristian Sonasson Nystrup-Larsen.