Mette Radich Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 3. jul. 1985 (39 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | NÆSTVED PULVERLAKERING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.454' DKK NÆSTVED PULVERLAKERING A/S (2017-18) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 10.535' DKK MT-LAK ApS (2022-23) |
Største gæld: | 5.442' DKK NP EJENDOMSSELSKAB ApS (2014-15) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos NÆSTVED PULVERLAKERING A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NÆSTVED PULVERLAKERING A/S (39 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 1985 ved NÆSTVED PULVERLAKERING A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Mette Radich Pedersen nu bestreddet i 39 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor overfladebehandling af metal. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 som viste et overskud på 1.640' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MT-LAK ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
NÆSTVED PULVERLAKERING A/S
Via MT-LAK ApS -
NP EJENDOMSSELSKAB ApS
Via MT-LAK ApS
Direktørposter (2)
-
NP EJENDOMSSELSKAB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2015 -
MT-LAK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2004
Bestyrelsesposter (2)
-
NÆSTVED PULVERLAKERING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.07.1985 -
NP EJENDOMSSELSKAB ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.10.2015
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
MT-LAK ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 03.06.2016
Registreringsdato: 03.06.2016 -
MT-LAK ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 02.06.2016
Registreringsdato: 02.06.2016 -
NP EJENDOMSSELSKAB ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2015
Registreringsdato: 01.10.2015
Blå bog (fortsat)
Mette har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
03.07.1985 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
28.06.2004 - 02.06.2016
Direktør
28.06.2004 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.07.2004 - Stadig aktiv
Ejer
03.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
30.09.2009 - 30.09.2015
Reel ejer
15.12.2014 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Mette Radich Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MT-LAK ApS (ejer lige nu 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 10.535' DKK. Gennem holdingselskabet MT-LAK ApS har Mette derfor også andele i NÆSTVED PULVERLAKERING A/S (100%) og NP EJENDOMSSELSKAB ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Mette Radich Pedersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor MT-LAK ApS kunne fremvise et overskud på 1.825' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 1.825' DKK (MT-LAK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 10.535' DKK (MT-LAK ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 3.685' DKK (NP EJENDOMSSELSKAB ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mette' netværk er Tom Pedersen.