Søren Bjerregaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1993 (31 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | SB-FINANS ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Søren Bjerregaard (5 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1993 ved SB-FINANS ApS (tidligere ApS KBUS 38 NR. 2746) med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Søren Bjerregaard i 2 år 5 måneder, før stoppet den 19. september 1995.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1995 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 19. september 1995.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Søren Bjerregaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
Søren Bjerregaard (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2019
Registreringsdato: 01.04.2019 -
PAA CONSULT ApS (Nu: PAA CONSULT A/S)
Fratrådt som direktørDato: 08.12.1998
Registreringsdato: 08.12.1998 -
PAA CONSULT ApS (Nu: PAA CONSULT A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.12.1998
Registreringsdato: 08.12.1998
Blå bog (fortsat)
Søren har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
20.06.1996 - 08.12.1998
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.04.1993 - 19.09.1995
Ejerandel: Intet ejerskab