Tonny Sander Holm
Erhvervsaktiv siden: | 20. aug. 1993 (31 år) |
Karrieren startede hos: | HOFFMANN/KRÜGER - FARUM A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.849' DKK PROCES SERVICE ApS (Nu: ISCO ApS) (2019) |
Største underskud: | -518' DKK TONNY SANDER HOLM HOLDING ApS (2020) |
Største egenkapital: | 3.872' DKK PROCES SERVICE ApS (Nu: ISCO ApS) (2019) |
Største gæld: | 4.464' DKK PROCES BYG ApS (2017) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos PROCES SERVICE ApS (Nu: ISCO ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af TONNY SANDER HOLM HOLDING ApS (16 år 2 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 1993 i HOFFMANN/KRÜGER - FARUM A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Tonny Sander Holm i 4 måneder, inden stoppet d. 11. januar 1994.
Dengang var virksomhedens branche indenfor opsamling og behandling af spildevand. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. oktober 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TONNY SANDER HOLM HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
PROCES SANDER ApS
Via TONNY SANDER HOLM HOLDING ApS -
Sander Larsen Kompagniet ApS
Via TONNY SANDER HOLM HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
Sander Holm Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.10.2015 -
Sander Larsen Kompagniet ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.10.2016 -
PROCES SANDER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2014 -
TONNY SANDER HOLM HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.07.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (31)
-
Sander Larsen Kompagniet ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.10.2016
Registreringsdato: 03.10.2016 -
Sander Holm Holding IVS (Nu: Sander Holm Holding ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 23.11.2015
Registreringsdato: 23.11.2015 -
Sander Holm Holding IVS (Nu: Sander Holm Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.10.2015
Registreringsdato: 29.10.2015
Blå bog (fortsat)
Tonny har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.12.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Direktør og Ejer
02.07.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
03.10.2016 - 26.06.2018
Direktør
03.10.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
29.10.2015 - 23.11.2015
Direktør
29.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
05.08.2008 - 30.12.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Tonny Sander Holm er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TONNY SANDER HOLM HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -1.063' DKK. Igennem sit holdingselskab TONNY SANDER HOLM HOLDING ApS har Tonny dermed også ejerandele i PROCES SANDER ApS (50-66.65%) & Sander Larsen Kompagniet ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Tonny Sander Holm, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor TONNY SANDER HOLM HOLDING ApS fremviste et overskud på 65' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor TONNY SANDER HOLM HOLDING ApS fremviste et underskud på 518' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 257' DKK (PROCES SANDER ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 39' DKK (Sander Holm Holding IVS (Nu: Sander Holm Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.205' DKK (PROCES SANDER ApS).
En af de forbindelser som går igen i Tonny' netværk er Max Sander Holm.