Birthe Dissing
Erhvervsaktiv siden: | 3. apr. 2009 (15 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | MALERMESTRENE KIM & OLE DISSING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.054' DKK MALERMESTRENE KIM & OLE DISSING A/S (2021) |
Største underskud: | -402' DKK Birthe og Ole Dissing Holding, Hjørring ApS (2022) |
Største egenkapital: | 4.675' DKK Birthe og Ole Dissing Holding, Hjørring ApS (2021) |
Største gæld: | 2.033' DKK MALERMESTRENE KIM & OLE DISSING A/S (2020) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos MALERMESTRENE KIM & OLE DISSING A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MALERMESTRENE KIM & OLE DISSING A/S (15 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2009 hos MALERMESTRENE KIM & OLE DISSING A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Birthe Dissing nu bestreddet i 15 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor malerforretninger. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 737' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Birthe og Ole Dissing Holding, Hjørring ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MALERMESTRENE KIM & OLE DISSING A/S
Via Birthe og Ole Dissing Holding, Hjørring ApS
Direktørposter (1)
-
Birthe og Ole Dissing Holding, Hjørring ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.01.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
DISSING HOLDING, HJØRRING ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 15.01.2020
Registreringsdato: 15.01.2020 -
Birthe og Ole Dissing Holding, Hjørring ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.01.2020
Registreringsdato: 15.01.2020 -
Birthe og Ole Dissing Holding, Hjørring ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.01.2020
Registreringsdato: 15.01.2020
Blå bog (fortsat)
Birthe har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
15.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
10.04.2013 - 15.01.2020
Ejerandel: 33,75% -
Bestyrelsesmedlem
03.04.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.04.2013 - 15.01.2020
Ejerandel: 33,75%
Birthe Dissing er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Birthe og Ole Dissing Holding, Hjørring ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.186' DKK. Gennem holdingselskabet Birthe og Ole Dissing Holding, Hjørring ApS har Birthe derfor også andele i MALERMESTRENE KIM & OLE DISSING A/S (20-24.99%).
Se også koncerndiagram for Birthe Dissing, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Birthe og Ole Dissing Holding, Hjørring ApS kunne fremvise et overskud på 806' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Birthe og Ole Dissing Holding, Hjørring ApS kunne fremvise et underskud på 402' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 737' DKK (MALERMESTRENE KIM & OLE DISSING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.186' DKK (Birthe og Ole Dissing Holding, Hjørring ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.648' DKK (MALERMESTRENE KIM & OLE DISSING A/S).
En af de forbindelser som går igen i Birthe' netværk er Ole Dissing.