Bozidar Kezunovic
Erhvervsaktiv siden: | 3. aug. 1993 (31 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | ARCO TRADING & ENGINEERING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 9' DKK B.K. SERVICE. FIRM OF CONSULTANTS & TRANSLATORS ApS (2016) |
Største underskud: | -71' DKK B.K. SERVICE. FIRM OF CONSULTANTS & TRANSLATORS ApS (2018) |
Største egenkapital: | 348' DKK B.K. SERVICE. FIRM OF CONSULTANTS & TRANSLATORS ApS (2016) |
Største gæld: | 13' DKK B.K. SERVICE. FIRM OF CONSULTANTS & TRANSLATORS ApS (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos B.K. SERVICE. FIRM OF CONSULTANTS & TRANSLATORS ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af B.K. SERVICE. FIRM OF CONSULTANTS & TRANSLATORS ApS (29 år 11 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1993 i ARCO TRADING & ENGINEERING ApS i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Bozidar Kezunovic i 20 år 6 måneder, inden stoppet d. 20. februar 2014.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor agenturhandel med blandet sortiment. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 20. februar 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
B.K. SERVICE. FIRM OF CONSULTANTS & TRANSLATORS ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
B.K. SERVICE. FIRM OF CONSULTANTS & TRANSLATORS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.10.1994
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
ARCO TRADING & ENGINEERING ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.02.2014
Registreringsdato: 20.02.2014 -
ARCO TRADING & ENGINEERING ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.02.2014
Registreringsdato: 20.02.2014 -
EMK TRADING ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.01.2007
Registreringsdato: 12.01.2007
Blå bog (fortsat)
Bozidar har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 1 måned.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
25.10.1994 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.1994 - 11.10.2017
Ejer
31.12.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
03.08.1993 - 20.02.2014
Bestyrelsesmedlem
17.09.2003 - 20.02.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
16.12.1997 - 12.01.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
15.08.2003 - 01.09.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor B.K. SERVICE. FIRM OF CONSULTANTS & TRANSLATORS ApS landede et overskud på 9' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor B.K. SERVICE. FIRM OF CONSULTANTS & TRANSLATORS ApS landede et underskud på 71' DKK.