Flemming Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 2. jul. 1993 (31 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | SCANTECHNIC ApS (Stifter) |
Største overskud: | 1.219' DKK SCANTECHNIC ApS (2022-23) |
Største underskud: | -778' DKK SCANTECHNIC ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 2.890' DKK SCANTECHNIC HOLDING ApS (2019-20) |
Største gæld: | 4.458' DKK SCANTECHNIC ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos SCANTECHNIC ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Direktør af SCANTECHNIC ApS (22 år 10 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 1993 ved SCANTECHNIC ApS (tidligere SCAN TECHNIC MARINE OG INDUSTRIMATIC ApS) som Stifter, Bestyrelsesmedlem, Ejer og Direktør. Denne rolle havde Flemming Nielsen i 11 år 10 måneder, før fratrædelsen den 26. maj 2005.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 1.219' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hansen og Nielsen, Odense Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SCANTECHNIC HOLDING ApS
Via Hansen og Nielsen, Odense Holding ApS -
SCANTECHNIC ApS
Via SCANTECHNIC HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
Hansen og Nielsen, Odense Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.02.2020 -
SCANTECHNIC ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.11.2001
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
SCANTECHNIC HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 04.02.2020
Registreringsdato: 04.02.2020 -
Hansen og Nielsen, Odense Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.02.2020
Registreringsdato: 04.02.2020 -
Hansen og Nielsen, Odense Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.02.2020
Registreringsdato: 04.02.2020
Blå bog (fortsat)
Flemming har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 2 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
04.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
27.04.2005 - Stadig aktiv
Ejer
26.05.2005 - 04.02.2020
Reel ejer
12.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
16.11.2001 - 16.11.2001
Ejer
16.11.2001 - 26.05.2005
Direktør
16.11.2001 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Flemming Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Hansen og Nielsen, Odense Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.469' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet SCANTECHNIC HOLDING ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Flemming Nielsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor SCANTECHNIC ApS fremviste et overskud på 1.219' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor SCANTECHNIC ApS fremviste et underskud på 778' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 1.219' DKK (SCANTECHNIC ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.469' DKK (Hansen og Nielsen, Odense Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 732' DKK (SCANTECHNIC HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Flemming Hansen.