Thomas Munch Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1986 (37 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | VASEBROEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 82.595' DKK ASX 10737 ApS (Nu: VASEBROEN A/S) (2015) |
Største underskud: | -77.028' DKK A/S SCANIADAM EJENDOMSSELSKAB (Nu: Auto Property CPH A/S.) (2015) |
Største egenkapital: | 157.162' DKK ASX 10737 ApS (Nu: VASEBROEN A/S) (2015) |
Største gæld: | 161.210' DKK A/S SCANIADAM EJENDOMSSELSKAB (Nu: Auto Property CPH A/S.) (2014) |
Flest årsværk: | 87 årsværk hos KNUDSEN KØLING A/S (Nu: Epta Refrigeration Denmark A/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af VASEBROEN A/S (37 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1986 hos VASEBROEN A/S (tidligere ASX 10737 ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Thomas Munch Nielsen nu bestreddet i 37 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med fremstilling af kontor- og butiksmøbler. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 16.629' DKK.
Direktørposter (3)
-
K. K. Finans A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.06.2015 -
VICH 3930 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.1994 -
VASEBROEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.1986
Bestyrelsesposter (3)
-
Vasebroen Land- og Skovbrug A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.05.2012 -
VICH 3930 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.1994 -
VASEBROEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.1986
Tidslinje (55)
-
BIFROST AF 2014 A/S
Fratrådt som direktørDato: 29.05.2018
Registreringsdato: 29.05.2018 -
VADESTEDGAARDEN A/S
Fratrådt som direktørDato: 29.05.2018
Registreringsdato: 29.05.2018 -
VICH 3656 A/S (Nu: ATTORP A/S)
Fratrådt som direktørDato: 29.05.2018
Registreringsdato: 29.05.2018
Blå bog (fortsat)
Thomas har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
09.05.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.01.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.10.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.08.2014 - 29.05.2018
Direktør
03.09.2014 - 29.05.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2000 - 29.05.2018
Direktør
06.11.2002 - 29.05.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Thomas Munch Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos ASX 10737 ApS (Nu: VASEBROEN A/S) der præsenterede et overskud på 82.595' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos ASX 10737 ApS (Nu: VASEBROEN A/S) der præsenterede et underskud på 15.761' DKK.
Thomas har i alt siddet i bestyrelsen hos 20 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 37 år 11 måneder fra 1986 til i dag hos VASEBROEN A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 16.629' DKK (ASX 10737 ApS (Nu: VASEBROEN A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 13.600' DKK (KNUDSEN KØLING A/S (Nu: Epta Refrigeration Denmark A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 134.587' DKK (ASX 10737 ApS (Nu: VASEBROEN A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 532' DKK (K.K. FINANS A/S (Nu: K. K. Finans A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Klaus Munch Nielsen.