Bente Rosenvinge Blomster
Erhvervsaktiv siden: | 20. dec. 1984 (39 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | BB INDUSTRI A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 24' DKK PER BLOMSTER HOLDING ApS (2013-14) |
Største underskud: | -114' DKK PER BLOMSTER HOLDING ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 4.389' DKK PER BLOMSTER HOLDING ApS (2013-14) |
Største gæld: | 85' DKK PER BLOMSTER HOLDING ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos PER BLOMSTER HOLDING ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PER BLOMSTER HOLDING ApS (22 år 1 måned) |
Det startede for alvor en dag i 1984 hos BB INDUSTRI A/S (tidligere BENTSEN OG BRUNSØ A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Bente Rosenvinge Blomster i 21 år 8 måneder, før stoppet d. 22. august 2006.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor fremstilling af karosserier til motorkøretøjer: fremstilling af påhængsvogne og sættevogne. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 29. februar 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PER BLOMSTER HOLDING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100%
Tidslinje (5)
-
PER BLOMSTER HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.11.2022
Registreringsdato: 15.11.2022 -
PER BLOMSTER HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2022
Registreringsdato: 01.06.2022 -
BENTSEN OG BRUNSØ A/S (Nu: BB INDUSTRI A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.08.2006
Registreringsdato: 22.08.2006
Blå bog (fortsat)
Bente har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.10.2000 - 15.11.2022
Ejer
01.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
20.12.1984 - 22.08.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Bente Rosenvinge Blomster har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem hos PER BLOMSTER HOLDING ApS der præsenterede et overskud på 24' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem hos PER BLOMSTER HOLDING ApS der præsenterede et underskud på 114' DKK.
Bente har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 22 år 1 måned fra 2000 til 2022 hos PER BLOMSTER HOLDING ApS.
En af de forbindelser som går igen i Bente' netværk er Esben Joakim de Meza Skjernov.