Frank Vestergren Vincentz
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 1993 (31 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | EL ENTREPRISER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.264' DKK VINCENTZ HOLDING ApS (2022) |
Største underskud: | -1.179' DKK SmartEye ApS (2022) |
Største egenkapital: | 6.962' DKK VINCENTZ HOLDING ApS (2022) |
Største gæld: | 3.515' DKK VINCENTZ AS ApS (2023) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos VINCENTZ AS ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af VINCENTZ HOLDING ApS (22 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1993 i EL ENTREPRISER A/S (tidligere VINCENTZ ELEKTRIC ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Frank Vestergren Vincentz i 20 år, før fratrædelsen d. 2. juli 2013.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor el-installation. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 10. juni 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
VINCENTZ AS ApS
Ejerandel: 100% -
VINCENTZ HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
El-team.Pro ApS
Via VINCENTZ HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
VINCENTZ HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.08.2002 -
El-team.Pro ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2018 -
VINCENTZ AS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.05.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
SmartEye ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.10.2022
Registreringsdato: 10.10.2022 -
SmartEye ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.12.2018
Registreringsdato: 14.12.2018 -
VINCENTZ EL ApS (Nu: El-team.Pro ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 14.12.2018
Registreringsdato: 14.12.2018
Blå bog (fortsat)
Frank har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
14.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
15.05.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
14.12.2018 - 10.10.2022
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
25.04.2008 - 01.10.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.06.1993 - 02.07.2013
Direktør
25.10.2002 - 02.07.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor VINCENTZ HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 4.264' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor SmartEye ApS kunne fremvise et underskud på 1.179' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 540' DKK (VINCENTZ EL ApS (Nu: El-team.Pro ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.143' DKK (VINCENTZ AS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.294' DKK (VINCENTZ HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 403' DKK (VINCENTZ AS ApS).