Anne-Mette Schrøder
Erhvervsaktiv siden: | 5. mar. 1980 (44 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | BULGARIAN VINTNERS COMPANY LIMITED (ENGLAND). DANSK FILIAL (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.439' DKK BIBENDUM HOLDING A/S (2023) |
Største underskud: | -193' DKK VINØST ApS (2020) |
Største egenkapital: | 5.852' DKK BIBENDUM HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 2.316' DKK BIBENDUM HOLDING A/S (2014) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos ALPHA SECURITY A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af VINØST ApS (25 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1980 hos BULGARIAN VINTNERS COMPANY LIMITED (ENGLAND). DANSK FILIAL som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Anne-Mette Schrøder i 19 år 10 måneder, inden stoppet den 1. februar 2000.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 4. december 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BIBENDUM HOLDING A/S
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
VINØST ApS
Via BIBENDUM HOLDING A/S -
Senectus Capital ApS
Via BIBENDUM HOLDING A/S
Direktørposter (1)
-
VINØST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.1999
Bestyrelsesposter (1)
-
BIBENDUM HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.11.1999
Tidslinje (13)
-
ALPHA SECURITY A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.02.2023
Registreringsdato: 09.02.2023 -
ALPHA SECURITY A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.03.2018
Registreringsdato: 02.03.2018 -
NOVATEC NORDIC A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2012
Registreringsdato: 20.06.2012
Blå bog (fortsat)
Anne-Mette har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 44 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
23.11.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
01.07.1999 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
19.01.2021 - 22.03.2021
Reel ejer
23.03.2021 - 07.09.2023
Ejerandel: 12,05% -
Reel ejer
30.08.2017 - 09.02.2023
Bestyrelsesmedlem
02.03.2018 - 09.02.2023
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2008 - 20.06.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Anne-Mette Schrøder er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BIBENDUM HOLDING A/S (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.852' DKK. Igennem sit holdingselskab BIBENDUM HOLDING A/S har Anne-Mette dermed også ejerandele i VINØST ApS (100%) samt Senectus Capital ApS (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Anne-Mette Schrøder, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Anne-Mette Schrøder har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos BIBENDUM HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 2.439' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos BIBENDUM HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 91' DKK.
Anne-Mette har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 24 år 10 måneder fra 1999 til i dag hos BIBENDUM HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.439' DKK (BIBENDUM HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 64' DKK (VINØST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.852' DKK (BIBENDUM HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 389' DKK (VINØST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anne-Mette' netværk er Bent Schrøder.