Gertrud Rahbek
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1993 (31 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | SDC DRIFT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 63.287' DKK SDC AF 1993 HOLDING A/S (Nu: SDC A/S) (2023) |
Største underskud: | -172.117' DKK SDC AF 1993 HOLDING A/S (Nu: SDC A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 747.186' DKK SDC AF 1993 HOLDING A/S (Nu: SDC A/S) (2023) |
Største gæld: | 1.050.385' DKK SDC AF 1993 HOLDING A/S (Nu: SDC A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 647 årsværk hos SDC AF 1993 HOLDING A/S (Nu: SDC A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SDC A/S (20 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1993 ved SDC DRIFT A/S (tidligere SDC AF 1993 A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Gertrud Rahbek i 7 år, før fratrædelsen den 11. april 2000.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor computer facility management. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 9. maj 2008.
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
SDC AF 1993 HOLDING A/S (Nu: SDC A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.01.2014
Registreringsdato: 14.01.2014 -
SDC UDVIKLING A/S (Nu: SKANDINAVISK DATA CENTER A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.2008
Registreringsdato: 09.05.2008 -
SDC UDVIKLING A/S (Nu: SKANDINAVISK DATA CENTER A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.05.2002
Registreringsdato: 03.05.2002
Blå bog (fortsat)
Gertrud har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
02.04.1993 - 14.01.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.05.2002 - 09.05.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.04.1993 - 11.04.2000
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.11.1995 - 16.04.1998
Ejerandel: Intet ejerskab
Gertrud Rahbek har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved SDC AF 1993 HOLDING A/S (Nu: SDC A/S) der præsenterede et underskud på 172.117' DKK.
Gertrud har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 20 år 9 måneder fra 1993 til 2014 hos SDC A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 63.287' DKK (SDC AF 1993 HOLDING A/S (Nu: SDC A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 747.186' DKK (SDC AF 1993 HOLDING A/S (Nu: SDC A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 747.186' DKK (SDC AF 1993 HOLDING A/S (Nu: SDC A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Gertrud' netværk er Mette Harboe Lauritzen.