Iver Thulstrup
Erhvervsaktiv: | 11. maj 1993 - 17. apr. 1998 |
Karrieren startede hos: | EKSPORTØR IVER THULSTRUP ApS (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -118' DKK EKSPORTØR IVER THULSTRUP ApS (2015) |
Største egenkapital: | 7.427' DKK EKSPORTØR IVER THULSTRUP ApS (2014) |
Største gæld: | 450' DKK EKSPORTØR IVER THULSTRUP ApS (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos EKSPORTØR IVER THULSTRUP ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af EKSPORTØR IVER THULSTRUP ApS (31 år 4 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1993 hos EKSPORTØR IVER THULSTRUP ApS med titlen som Ejer, Direktør, Stifter og Bestyrelsesmedlem. Virksomheden blev stiftet af Iver Thulstrup og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør, Stifter og Bestyrelsesmedlem har Iver nu bestreddet i 31 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 31 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 38' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EKSPORTØR IVER THULSTRUP ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
EKSPORTØR IVER THULSTRUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.05.1993
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
EKSPORTØR IVER THULSTRUP ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.04.1998
Registreringsdato: 17.04.1998 -
EKSPORTØR IVER THULSTRUP ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.04.1998
Registreringsdato: 17.04.1998 -
EKSPORTØR IVER THULSTRUP ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.05.1993
Registreringsdato: 11.05.1993
Blå bog (fortsat)
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor EKSPORTØR IVER THULSTRUP ApS kunne offentliggøre et underskud på 118' DKK.