Niels Tue
Erhvervsaktiv siden: | 18. maj 1993 (31 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Modulex Danmark A/S (Direktør) |
Største overskud: | 2.461' DKK TUE NEON A/S (Nu: Modulex Danmark A/S) (2021) |
Største underskud: | -3.544' DKK TUE NEON A/S (Nu: Modulex Danmark A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 6.002' DKK TUE NEON A/S (Nu: Modulex Danmark A/S) (2023) |
Største gæld: | 9.634' DKK TUE NEON A/S (Nu: Modulex Danmark A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos TUE NEON A/S (Nu: Modulex Danmark A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af NTH HOLDING ApS (26 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1993 i Modulex Danmark A/S (tidligere TUE NEON A/S) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Niels Tue i 20 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 8. oktober 2013.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor fremstilling af elektriske belysningsartikler. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 2.437' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NTH HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TUE EJENDOM ApS
Via NTH HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
NTH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.12.1997
Tidslinje (31)
-
TUE GRUPPEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.12.2023
Registreringsdato: 21.12.2023 -
Tue Finans ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.07.2020
Registreringsdato: 13.07.2020 -
Tue Finans ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.02.2017
Registreringsdato: 14.02.2017
Blå bog (fortsat)
Niels har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
10.12.1997 - Stadig aktiv
Ejer
20.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
28.01.2015 - 21.12.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør
14.02.2017 - 13.07.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
26.10.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.10.2007 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
06.10.2014 - 13.09.2016
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
18.05.1993 - 26.02.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels Tue er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NTH HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 3.274' DKK. Gennem holdingselskabet NTH HOLDING ApS har Niels derfor også andele i TUE EJENDOM ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Niels Tue, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023-24 hvor TUE EJENDOM ApS kunne fremvise et overskud på 1.579' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor TUE EJENDOM ApS kunne fremvise et underskud på 3.382' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.437' DKK (TUE NEON A/S (Nu: Modulex Danmark A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.002' DKK (TUE NEON A/S (Nu: Modulex Danmark A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 96' DKK (TUE GRUPPEN ApS).