Anton Bjerrum Gubi
Erhvervsaktiv siden: | 14. maj 1993 (31 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | GUBI SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED ApS (Ejer) |
Største overskud: | 39.507' DKK THYSSEN STÅL A/S (2023) |
Største underskud: | -994' DKK GUBI'S SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED ApS (Nu: GUBI SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED ApS) (2015-16) |
Største egenkapital: | 126.151' DKK A. GUBI ApS (2015-16) |
Største gæld: | 24.333' DKK THYSSEN STÅL A/S (2023) |
Flest årsværk: | 71 årsværk hos THYSSEN STÅL A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af GUBI SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED ApS (31 år 4 måneder) |
Det startede i 1993 ved GUBI SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED ApS (tidligere GUBI'S SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED ApS) i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene grundlagt af Anton Bjerrum Gubi og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør har Anton nu bestreddet i 31 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen engroshandel med metaller og metalmalme. Her 31 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2022-23 som viste et underskud på 396' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GUBI SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
A. GUBI ApS
Via GUBI SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED ApS
Direktørposter (2)
-
GUBI SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.05.1993 -
A. GUBI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2006
Repræsentant (1)
-
Skarrev Grundejerforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 22.02.2022
Tidslinje (8)
-
Skarrev Grundejerforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 22.02.2022
Registreringsdato: 22.02.2022 -
JEJSING TOTALBYG A/S (Nu: KB af 4. april 2015 ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.02.2007
Registreringsdato: 14.02.2007 -
A. GUBI ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.12.2006
Registreringsdato: 01.12.2006
Blå bog (fortsat)
Anton har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
22.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
01.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.05.1993 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
14.10.2005 - 14.02.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.10.2004 - 26.10.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor A. GUBI ApS kunne fremvise et overskud på 8.405' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor GUBI'S SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED ApS (Nu: GUBI SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED ApS) kunne fremvise et underskud på 994' DKK.