Ole Buchhave Grage
Erhvervsaktiv siden: | 29. nov. 1993 (30 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | STENHUGGERIET AF 1797 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.871' DKK E. NIELSENS MEKANISKE STENHUGGERI A/S (2022) |
Største underskud: | -2.228' DKK POUL HANSEN FURNITURE A/S (Nu: POUL HANSEN Import A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 56.631' DKK O. GRAGE HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 39.181' DKK CO EJENDOMSINVEST ApS (2022) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos E. NIELSENS MEKANISKE STENHUGGERI A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af STENHUGGERIET AF 1797 A/S (30 år 10 måneder) |
Karrieren som leder startede i 1993 ved STENHUGGERIET AF 1797 A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Ole Buchhave Grage nu bestreddet i 30 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 3.881' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
O. GRAGE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (11)
-
STENHUGGERIET AF 1797 A/S
Via O. GRAGE HOLDING ApS -
STONECARE A/S
Via STENHUGGERIET AF 1797 A/S -
MEK HOLDING ApS
Via STENHUGGERIET AF 1797 A/S -
E. NIELSENS MEKANISKE STENHUGGERI A/S
Via MEK HOLDING ApS -
A/S FORENEDE STENHUGGERIER
Via E. NIELSENS MEKANISKE STENHUGGERI A/S -
BENT VANGSØE NATURSTEN A/S
Via E. NIELSENS MEKANISKE STENHUGGERI A/S -
Ejendomsselskabet Fynsvej 6-8 ApS
Via E. NIELSENS MEKANISKE STENHUGGERI A/S -
POUL HANSEN Import A/S
Via O. GRAGE HOLDING ApS -
E. NIELSEN EJENDOMSSELSKAB ApS
Via O. GRAGE HOLDING ApS -
CO EJENDOMSINVEST ApS
Via O. GRAGE HOLDING ApS -
Grage & Bruun A/S
Via O. GRAGE HOLDING ApS
Direktørposter (5)
-
STONECARE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.10.2009 -
STENHUGGERIET AF 1797 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.11.1996 -
MEK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.08.1997 -
O. GRAGE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.11.2004 -
CO EJENDOMSINVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.2014
Bestyrelsesposter (10)
-
STONECARE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.10.2009 -
STENHUGGERIET AF 1797 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.11.1993 -
MEK HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.08.1997 -
E. NIELSENS MEKANISKE STENHUGGERI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.02.2007 -
POUL HANSEN Import A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.05.2021 -
A/S FORENEDE STENHUGGERIER
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.04.2022 -
E. NIELSEN EJENDOMSSELSKAB ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.06.2017 -
TRANSLOGIC A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.05.2016 -
Grage & Bruun A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.05.2016 -
Ejendomsselskabet Fynsvej 6-8 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.06.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (53)
-
Ejendomsselskabet Fynsvej 6-8 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.06.2023
Registreringsdato: 19.06.2023 -
A/S FORENEDE STENHUGGERIER (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.04.2022
Registreringsdato: 07.04.2022 -
A/S FORENEDE STENHUGGERIER
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.04.2022
Registreringsdato: 06.04.2022
Blå bog (fortsat)
Ole har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
19.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via E. NIELSENS MEKANISKE STENHUGGERI A/S -
Reel ejer
13.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
26.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
12.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
24.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Ole Buchhave Grage er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn O. GRAGE HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 56.631' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne MEK HOLDING ApS (100%) og Grage & Bruun A/S (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Ole Buchhave Grage, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Ole Buchhave Grage har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved E. NIELSENS MEKANISKE STENHUGGERI A/S der præsenterede et overskud på 8.871' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved POUL HANSEN FURNITURE A/S (Nu: POUL HANSEN Import A/S) der præsenterede et underskud på 2.228' DKK.
Ole har i alt siddet i bestyrelsen hos 20 forskellige selskaber (heraf 8 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 10 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 30 år 10 måneder fra 1993 til i dag hos STENHUGGERIET AF 1797 A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 7.913' DKK (O. GRAGE HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 773' DKK (A/S FORENEDE STENHUGGERIER).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 56.631' DKK (O. GRAGE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.545' DKK (POUL HANSEN FURNITURE A/S (Nu: POUL HANSEN Import A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Søren Brock.