Tommy Eriksen
Erhvervsaktiv siden: | 2. feb. 1983 (41 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | KOLDING OG KORSHØJ A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.831' DKK VIDEBÆK BOGTRYKKERI A/S (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 7.127' DKK ERIKSEN HOLDING, LEM ApS (Nu: ERIKSEN HOLDING RINGKØBING ApS) (2023) |
Største gæld: | 4.404' DKK VIDEBÆK BOGTRYKKERI A/S (2014) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos VIDEBÆK BOGTRYKKERI A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af ERIKSEN HOLDING RINGKØBING ApS (23 år 10 måneder) |
Det startede i 1983 ved KOLDING OG KORSHØJ A/S (tidligere VIDEBÆK BOGTRYKKERI A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Tommy Eriksen i 17 år 10 måneder, før stoppet den 21. december 2000.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 23. august 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ERIKSEN HOLDING RINGKØBING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
VBT HOLDING, VIDEBÆK ApS
Via ERIKSEN HOLDING RINGKØBING ApS
Direktørposter (2)
-
VBT HOLDING, VIDEBÆK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.2000 -
ERIKSEN HOLDING RINGKØBING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.2000
Bestyrelsesposter (1)
-
VBT HOLDING, VIDEBÆK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.11.2000
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
VIDEBÆK BOGTRYKKERI A/S
Fratrådt som direktørDato: 27.09.2023
Registreringsdato: 27.09.2023 -
VIDEBÆK BOGTRYKKERI A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.09.2023
Registreringsdato: 27.09.2023 -
A. RASMUSSENS BOGTRYKKERI ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.03.2016
Registreringsdato: 31.03.2016
Blå bog (fortsat)
Tommy har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
10.11.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
10.11.2000 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.03.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
08.12.2000 - 27.09.2023
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
25.04.2018 - 01.03.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
02.03.2012 - 31.03.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Tommy Eriksen ejer desuden også holdingselskabet VBT HOLDING, VIDEBÆK ApS (ejer lige nu 50%). Gennem holdingselskabet VBT HOLDING, VIDEBÆK ApS ejes der også andele i og .
Du kan også se koncerndiagram for Tommy Eriksen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor VIDEBÆK BOGTRYKKERI A/S kunne fremvise et overskud på 4.831' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.224' DKK (VBT HOLDING, VIDEBÆK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.127' DKK (ERIKSEN HOLDING, LEM ApS (Nu: ERIKSEN HOLDING RINGKØBING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.494' DKK (VBT HOLDING, VIDEBÆK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Tommy' netværk er Jette Clausen.