Thomas Tolstrup Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 14. maj 1993 (31 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSK TRYKLUFT INDUSTRI A/S (Direktør) |
Største overskud: | 3.630' DKK DANSK TRYKLUFT INDUSTRI A/S (2022-23) |
Største underskud: | -235' DKK SUNHILL INVEST ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 14.236' DKK TOLSTRUP HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 12.387' DKK DANSK TRYKLUFT INDUSTRI A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos DANSK TRYKLUFT INDUSTRI A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af DANSK TRYKLUFT INDUSTRI A/S (30 år 6 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 1993 i DANSK TRYKLUFT INDUSTRI A/S i hvervet som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Direktør havde Thomas Tolstrup Hansen i 30 år 6 måneder, inden stoppet d. 22. november 2023.
Nu opererer virksomheden indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 3.630' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TOLSTRUP HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
DANSK TRYKLUFT INDUSTRI A/S
Via TOLSTRUP HOLDING ApS -
TOLSTRUP HANSEN EJENDOMME ApS
Via TOLSTRUP HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
TOLSTRUP HANSEN EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2012 -
TOLSTRUP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.10.2001
Bestyrelsesposter (1)
-
DANSK TRYKLUFT INDUSTRI A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.11.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
DANSK TRYKLUFT INDUSTRI A/S
Fratrådt som direktørDato: 22.11.2023
Registreringsdato: 22.11.2023 -
DANSK TRYKLUFT INDUSTRI A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.11.2023
Registreringsdato: 22.11.2023 -
DANSK TRYKLUFT INDUSTRI A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.11.2023
Registreringsdato: 21.11.2023
Blå bog (fortsat)
Thomas har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.08.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
11.10.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
14.05.1993 - 22.11.2023
Bestyrelsesmedlem
13.10.1997 - 21.11.2023
Reel ejer
11.10.2001 - 15.02.2023
Reel ejer
16.02.2023 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
22.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2005 - 20.10.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Thomas Tolstrup Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TOLSTRUP HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 14.236' DKK. Gennem sit holdingselskab TOLSTRUP HOLDING ApS har Thomas dermed også andele i DANSK TRYKLUFT INDUSTRI A/S (10-14.99%) & TOLSTRUP HANSEN EJENDOMME ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Thomas Tolstrup Hansen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor DANSK TRYKLUFT INDUSTRI A/S landede et overskud på 3.630' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Fie Tolstrup Christensen.