Bo Lillegaard Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 25. maj 2009 (15 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Apart Ejendomme 11 -A-1 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 17.486' DKK VON WOWERN EJENDOMME A/S (Nu: Apart Ejendomme 11 -A-1 A/S) (2016-17) |
Største underskud: | -11.173' DKK VON WOWERN EJENDOMME A/S (Nu: Apart Ejendomme 11 -A-1 A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 35.713' DKK VON WOWERN EJENDOMME A/S (Nu: Apart Ejendomme 11 -A-1 A/S) (2014-15) |
Største gæld: | 108.142' DKK VON WOWERN EJENDOMME A/S (Nu: Apart Ejendomme 11 -A-1 A/S) (2015-16) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos VON WOWERN EJENDOMME A/S (Nu: Apart Ejendomme 11 -A-1 A/S) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af SANSBO HOLDING ApS (13 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2009 ved Apart Ejendomme 11 -A-1 A/S (tidligere VON WOWERN EJENDOMME A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Bo Lillegaard Larsen i 3 år 5 måneder, før stoppet den 1. november 2012.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor anden udlejning af boliger. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 11.173' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SANSBO HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ANAP ApS
Via SANSBO HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
SANSBO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.01.2011 -
ANAP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.01.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
ANAP ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.01.2021
Registreringsdato: 04.01.2021 -
NC1 ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.11.2019
Registreringsdato: 29.11.2019 -
NORDIC CONCEPT ApS (Nu: NC1 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 02.07.2019
Registreringsdato: 02.07.2019
Blå bog (fortsat)
Bo har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
04.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.01.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
09.02.2012 - 29.11.2019
Bestyrelsesmedlem
02.07.2019 - 29.11.2019
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
12.08.2015 - 25.06.2019
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
25.05.2009 - 01.11.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor NC1 ApS kunne fremvise et overskud på 2.783' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor Nordic Lab DesignStudio ApS (Nu: NL1 ApS) kunne fremvise et underskud på 854' DKK.