Henrik Albertsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1990 (34 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | JAKOB ALBERTSEN EJENDOMME ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.952' DKK JAKOB ALBERTSEN KOMPOSIT A/S (2014) |
Største underskud: | -448' DKK KNUD ALBERTSEN HOLDING ApS (2019) |
Største egenkapital: | 8.251' DKK JAKOB ALBERTSEN KOMPOSIT A/S (2014) |
Største gæld: | 8.910' DKK JAKOB ALBERTSEN KOMPOSIT A/S (2014) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos JAKOB ALBERTSEN KOMPOSIT A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af JAKOB ALBERTSEN EJENDOMME ApS (34 år 8 måneder) |
Det begyndte den dag i 1990 hos JAKOB ALBERTSEN EJENDOMME ApS (tidligere DRAS NR. 1227 A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Henrik Albertsen nu besiddet i 34 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor formueforvaltning. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 25' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
JAKOB ALBERTSEN EJENDOMME ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.1990 -
KNUD ALBERTSEN HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.06.2022
Tidslinje (6)
-
KNUD ALBERTSEN HOLDING ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.06.2022
Registreringsdato: 21.06.2022 -
KNUD ALBERTSEN HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2022
Registreringsdato: 20.06.2022 -
JAKOB ALBERTSEN KOMPOSIT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.11.2015
Registreringsdato: 20.11.2015
Blå bog (fortsat)
Henrik har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.01.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.01.2006 - 20.06.2022
Bestyrelsesmedlem
21.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.01.2006 - 20.11.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Albertsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos JAKOB ALBERTSEN KOMPOSIT A/S der præsenterede et overskud på 5.952' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos KNUD ALBERTSEN HOLDING ApS der præsenterede et underskud på 448' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 34 år 8 måneder fra 1990 til i dag hos JAKOB ALBERTSEN EJENDOMME ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.577' DKK (JAKOB ALBERTSEN KOMPOSIT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.659' DKK (JAKOB ALBERTSEN KOMPOSIT A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 570' DKK (DRAS NR. 1227 A/S (Nu: JAKOB ALBERTSEN EJENDOMME ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Irene Albertsen.