Sven Hauge
Erhvervsaktiv siden: | 17. maj 1993 (31 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | KLAR TEXT KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 746' DKK COMMUNIQUE A/S (Nu: CFM af 3. marts 2017 A/S) (2016) |
Største underskud: | -1.806' DKK Fonden Kraka (2020) |
Største egenkapital: | 6.766' DKK Fonden Kraka (2019) |
Største gæld: | 3.907' DKK HAUGE HOLDING, KØBENHAVN ApS (Nu: TRIALOG ApS) (2016-17) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos Fonden Kraka (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af TRIALOG ApS (24 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1993 hos KLAR TEXT KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING ApS (tidligere S. H. HOLDING, FREDERIKSBERG, ApS) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Sven Hauge i 7 år 4 måneder, før stoppet d. 18. september 2000.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 13. december 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TRIALOG ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
TRIALOG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.06.2000
Bestyrelsesposter (1)
-
LINKGRC ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.06.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
LINKGRC ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.06.2022
Registreringsdato: 22.06.2022 -
Fonden Kraka
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.08.2019
Registreringsdato: 23.08.2019 -
Fonden Kraka
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.02.2019
Registreringsdato: 25.02.2019
Blå bog (fortsat)
Sven har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
19.06.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
18.12.2017 - 23.08.2019
Bestyrelsesmedlem
25.02.2019 - 23.08.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
17.05.1993 - 13.12.2006
Bestyrelsesmedlem
18.09.2000 - 15.06.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
09.03.2004 - 22.11.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor HAUGE HOLDING, KØBENHAVN ApS (Nu: TRIALOG ApS) kunne offentliggøre et overskud på 548' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor HAUGE HOLDING, KØBENHAVN ApS (Nu: TRIALOG ApS) kunne offentliggøre et underskud på 191' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 601' DKK (Fonden Kraka).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 644' DKK (LINKGRC ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.322' DKK (Fonden Kraka).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 771' DKK (LINKGRC ApS).
En af de forbindelser som går igen i Sven' netværk er Tomas Thobias Hellum.