Ole Thalund
Erhvervsaktiv siden: | 27. jun. 1984 (40 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | ULLERUP SHIPPING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.338' DKK SCSK 6248 ApS (Nu: CALEA TRADING ApS) (2014-15) |
Største underskud: | -1.378' DKK SCSK 6249 ApS (Nu: THALUND SHIPPING ApS) (2015-16) |
Største egenkapital: | 6.416' DKK SCSK 6248 ApS (Nu: CALEA TRADING ApS) (2014-15) |
Største gæld: | 2.655' DKK SCSK 6248 ApS (Nu: CALEA TRADING ApS) (2014-15) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos SCSK 6248 ApS (Nu: CALEA TRADING ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af CALEA TRADING ApS (21 år 5 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1984 ved ULLERUP SHIPPING ApS (tidligere SKOKØB SVENDBORG ApS) som Direktør. Rollen som Direktør havde Ole Thalund i 11 år 9 måneder, før fratrædelsen den 23. april 1996.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor skibsmæglere. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013-14 kunne fremvise et overskud på 223' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 26. marts 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CALEA TRADING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
CALEA TRADING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.05.2003
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
ULLERUP & THALUND SHIPPING ApS (Nu: THALUND SHIPPING ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.10.2023
Registreringsdato: 30.10.2023 -
Mit Skotske Slot A/S
Fratrådt som direktørDato: 17.08.2020
Registreringsdato: 17.08.2020 -
Mit Skotske Slot A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.08.2020
Registreringsdato: 17.08.2020
Blå bog (fortsat)
Ole har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.04.2003 - Stadig aktiv
Direktør
26.05.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.04.2003 - 30.10.2023
Direktør
26.05.2003 - 30.10.2023
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
15.12.2017 - 21.03.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
21.01.2019 - 17.08.2020
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
12.01.2012 - 21.05.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor SCSK 6248 ApS (Nu: CALEA TRADING ApS) fremviste et overskud på 2.338' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor SCSK 6249 ApS (Nu: THALUND SHIPPING ApS) fremviste et underskud på 1.378' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Casper Wedel Bruun Thalund.