Fie Geerda Monies
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1990 (34 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | MONIES A/S (Direktør) |
Største overskud: | 2.111' DKK ApS SPKR 4 NR. 3166 (Nu: MONIES A/S) (2023) |
Største underskud: | -1.125' DKK ApS SPKR 4 NR. 3166 (Nu: MONIES A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 5.358' DKK ApS SPKR 4 NR. 3166 (Nu: MONIES A/S) (2023) |
Største gæld: | 5.174' DKK ApS SPKR 4 NR. 3166 (Nu: MONIES A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos ApS SPKR 4 NR. 3166 (Nu: MONIES A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af MONIES A/S (32 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1990 ved MONIES A/S (tidligere ApS SPKR 4 NR. 3166) i hvervet som Direktør, Ejer og Bestyrelsesmedlem. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Fie af: Nikolai Julius Monies. Rollen som Direktør, Ejer og Bestyrelsesmedlem har Fie nu besiddet i 10 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter. Her 10 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 2.111' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
MONIES A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.06.2023
Tidslinje (9)
-
MONIES A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.06.2023
Registreringsdato: 06.06.2023 -
MONIES A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.06.2023
Registreringsdato: 05.06.2023 -
MONIES A/S (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 13.09.2022
Registreringsdato: 13.09.2022
Blå bog (fortsat)
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor ApS SPKR 4 NR. 3166 (Nu: MONIES A/S) landede et overskud på 1.987' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor ApS SPKR 4 NR. 3166 (Nu: MONIES A/S) landede et underskud på 1.125' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Fie' netværk er Karl Monies.