Tine Timm Hemicke
Erhvervsaktiv siden: | 3. okt. 1995 (28 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | SUPPLY SERVICES A/S (Direktør) |
Største overskud: | 24.854' DKK TIER 1 ASSET A/S (Nu: T1A A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -18.483' DKK TIER 1 ASSET A/S (Nu: T1A A/S) (2022-23) |
Største egenkapital: | 39.899' DKK TIER 1 ASSET A/S (Nu: T1A A/S) (2021-22) |
Største gæld: | 96.853' DKK TIER 1 ASSET A/S (Nu: T1A A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 91 årsværk hos TIER 1 ASSET A/S (Nu: T1A A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af T1A A/S (13 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1995 hos SUPPLY SERVICES A/S i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Tine Timm Hemicke i 6 år 2 måneder, inden stoppet den 7. december 2001.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor engroshandel med computere og it-udstyr. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 18. juli 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TITI ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
COZY LIVING A/S UNDER KONKURS
Via TITI ApS
Direktørposter (1)
-
TITI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.12.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (22)
-
COZY LIVING ApS (Nu: COZY LIVING A/S)
Fratrådt som direktørDato: 21.05.2024
Registreringsdato: 21.05.2024 -
COZY LIVING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.05.2024
Registreringsdato: 21.05.2024 -
TIER 1 ASSET A/S (Nu: T1A A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.03.2021
Registreringsdato: 16.03.2021
Blå bog (fortsat)
Tine har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
23.03.2012 - 21.05.2024
Reel ejer
21.11.2014 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
02.12.2014 - 21.05.2024
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
04.02.2005 - 26.11.2018
Bestyrelsesmedlem
27.11.2018 - 16.03.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
08.06.2011 - 30.11.2018
Ejer
08.06.2011 - Stadig aktiv
Direktør
10.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
16.03.2012 - 01.05.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
03.10.1995 - 31.10.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Tine Timm Hemicke er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TITI ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -942' DKK. Gennem sit holdingselskab TITI ApS har Tine dermed også andele i COZY LIVING A/S (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Tine Timm Hemicke, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor COZY LIVING A/S landede et overskud på 891' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor TITI ApS landede et underskud på 2.508' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.476' DKK (COMBI SERVICE ROSKILDE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.508' DKK (TITI ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.200' DKK (COMBI SERVICE ROSKILDE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -942' DKK (TITI ApS).